AHIDESIGN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AHIDESIGN s.r.o. (27101134) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hovorčovická 703, 25085 Bašť. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2003 a je stále aktivní. AHIDESIGN s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o AHIDESIGN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AHIDESIGN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 96291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27101134 | |
Jméno: | AHIDESIGN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.11.2003 |
Zapsána dne: | 12.11.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hovorčovická 703, Bašť 25085, Česká republika | 15.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 703, Bašť 25065, Česká republika | 1.8.2008 - 15.7.2019 |
Adresa: | Hornokrčská 570/40, Praha 4 14000, Česká republika | 22.12.2005 - 1.8.2008 |
Adresa: | Pod altánem 46/2405, Praha 10 10000, Česká republika | 12.11.2003 - 22.12.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2010 |
Velkoobchod | 28.3.2008 - 25.3.2010 |
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 28.3.2008 - 25.3.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.11.2003 |
jednatel | Alexander Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25085 Bašť |
jednatel | Anton Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25085 Bašť |
jednatel | Marina Malgina |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25085 Bašť |
jednatel | Alexander Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 13.2.2020 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25065 Bašť |
jednatel | Marina Malgina |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25065 Bašť |
jednatel | Anton Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 12.7.2019 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25065 Bašť |
jednatel | Anton Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2008 do 20.10.2015 |
Adresa | Hovorčovická 703, 25065 Bašť |
jednatel | Marina Malgina |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 20.10.2015 |
Adresa | , Moskva, Lukinskaja 11/663 |
jednatel | Anton Malgin |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 21.8.2008 |
Adresa | Lovosická 439/42, 19000 Praha 9 |
jednatel | Klára Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2005 do 15.6.2007 |
Adresa | Hornokrčská 570/40, 14000 Praha 4 |
jednatel | Andrei Tourintsev |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2003 do 22.12.2005 |
Adresa | Zbudovská 5/762, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27101134 |
---|---|
Jméno: | AHIDESIGN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 11. 2003 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hovorčovická 703, Bašť 25085 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marina Malgina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Anton Malgin |
Člen statutárního orgánu: | Alexander Malgin |
IČO: | 27101134 |
---|---|
Firma: | AHIDESIGN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Bašť |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 2003 |
Sídlo: | Hovorčovická 703, Bašť 25065 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |