AH DENT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AH DENT s.r.o. (25003593) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Husova 1217, 53401 Holice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1996 a je stále aktivní. AH DENT s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o AH DENT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AH DENT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25003593 | |
Jméno: | AH DENT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.1996 |
Zapsána dne: | 14.5.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.5.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 1217, Holice 53401, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Slunečná 1337, Frýdlant , Česká republika | 14.5.1996 - 27.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.10.2015 |
provozování nestátního zdravotnického zařízení, druh: zubní laboratoř, rozsah: snímatelné a pevné náhrady z kovů a pryskyřice | 27.10.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v rámci živnosti volné -nestátní zdravotnické zařízení -druh: zubní laboratoř -rozsah: snímatelné a pevné náhrady z kovů a pryskyřice | 14.5.1996 - 27.10.2015 |
Jednatel | Ing. Jan Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | 96, 53401 Poběžovice u Holic |
Jednatel | Alena Hejcmanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 |
Adresa | 96, 53401 Poběžovice u Holic |
Jednatel | Ing. Jan Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 do 22.6.2022 |
Adresa | Seniorů 1207, 46311 Liberec |
Jednatel | Ing. Jan Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 20.8.2021 |
Adresa | 96, 53401 Poběžovice u Holic |
Jednatel | MUDr. Alena Hejcmanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.1996 do 27.10.2015 |
Adresa | Slunečná 1337, Frýdlant |
Jednatel | Ing. Jan Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.1996 do 27.10.2015 |
Adresa | Slunečná 1337, Frýdlant |
IČO (identifikační číslo): | 25003593 |
---|---|
Jméno: | AH DENT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Husova 1217, Holice 53401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Hejcman |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Alena Hejcmanová |
IČO: | 25003593 |
---|---|
Firma: | AH DENT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Holice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 5. 1996 |
Sídlo: | Husova 1217, Holice 53401 |
---|
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |