AGROM Zborov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AGROM Zborov s.r.o. (48203777) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 58, 37006 Ledenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1992 a je stále aktivní. AGROM Zborov s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o AGROM Zborov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AGROM Zborov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2313 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48203777 | |
Jméno: | "AGROM spol. s r.o. Zborov" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.11.1992 |
Zapsána dne: | 24.11.1992 | |
Na základě projektu rozdělení odštěpením vyhotoveného dne 25.05.2022 jednatelem rozdělované společnosti "AGROM spol. s r.o. Zborov", IČ 48203777, se sídlem Ledenice, Zborov 21, PSČ 370 06, který byl schválen rozhodnutím jediného společníka rozdělované společnosti dne 28.06.2022, došlo k rozdělení společnosti "AGROM spol. s r.o. Zborov" odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti s obchodní firmou AGROM Z s.r.o., když vyčleněná část jmění společnosti "AGROM spol. s r.o. Zborov" se odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na nově vznikající - nástupnickou společnost AGROM Z s.r.o. za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. | 28.6.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 27.5.2014 - 18.10.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.5.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 58, Ledenice 37006, Česká republika | 28.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 21, Ledenice 37006, Česká republika | 18.10.2016 - 28.6.2022 |
Adresa: | 21, Ledenice 37006, Česká republika | 24.11.1992 - 18.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 28.6.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činnosti zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, velkoobchod a maloobchod, | 28.6.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2011 - 28.6.2022 |
Ubytování v soukromí | 8.2.1996 - 14.1.2011 |
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní /ve znění koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Č. Budějovicích dne 14.2.1995 pod č.j. Ž/00/95/00113/ | 30.3.1995 - 13.2.2007 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.10.1994 - 14.1.2011 |
Pořez dřeva rámovou pilou | 19.10.1993 - 14.1.2011 |
Zemní práce pomocí mechanizace | 19.10.1993 - 14.1.2011 |
Zemědělská výroba a obchodování zemědělskými produkty | 24.11.1992 - 28.6.2022 |
jednatel | Ing. Ondřej Liška |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | 90, 37006 Doubravice |
jednatel | Ing. Petr Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | 114, 37341 Hosín |
Jednatel | Ing. Miroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2014 do 28.6.2022 |
Adresa | Hálkova 829/12, 37004 České Budějovice |
jednatel | Ing. Miroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 13.5.2021 |
Adresa | 21, 37006 Ledenice |
jednatel | Ing. Miroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 18.10.2016 |
Adresa | 21, 37006 Ledenice |
jednatel | Ing. Miroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2002 do 29.5.2014 |
Adresa | 21, 37006 Ledenice |
jednatel | Ing. Miroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1992 do 18.11.2002 |
Adresa | 21, 78901 Zborov |
jednatel | Ing. Miroslava Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1992 do 18.11.2002 |
Adresa | Úzká 100, 37008 Staré Hodějovice |
IČO (identifikační číslo): | 48203777 |
---|---|
Jméno: | AGROM Zborov s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 21, Ledenice 37006 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 7. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 13. 12. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Vít |
---|
IČO: | 48203777 |
---|---|
Firma: | AGROM Zborov s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Ledenice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 1992 |
Sídlo: | 58, Ledenice 37006 |
---|
Smíšené hospodářství |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Demolice a příprava staveniště |
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty |
Nespecializovaný velkoobchod |