AGRO Česká Ves, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AGRO Česká Ves, s.r.o. (47666102) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Větrná 192, 79081 Česká Ves. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1993 a je stále aktivní. AGRO Česká Ves, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AGRO Česká Ves, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AGRO Česká Ves, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10055 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47666102 | |
Jméno: | AGRO Česká Ves, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.1993 |
Zapsána dne: | 21.1.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.8.2014 - 9.11.2015 | |
Jednání za společnost: Jednateli jsou - Ing. Jaromír Bubík a Ing. Antonín Straškrába. Jednatelé zastupují společnost v plném rozsahu a samostatně. | 21.1.1993 - 26.4.1995 | |
Základní jmění: 100.000,- Kčs | 21.1.1993 - 26.4.1995 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: 50.000,- Kčs Na každý vklad bylo splaceno 25.000,- Kčs | 21.1.1993 - 26.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Větrná 192, Česká Ves 79081, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Polská 8, Česká Ves 79081, Česká republika | 21.1.1993 - 17.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.8.2014 |
zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin | 24.6.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 24.6.2011 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 24.6.2011 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 24.6.2011 - 1.8.2014 |
hostinská činnost | 24.6.2011 - 9.11.2015 |
vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 13.11.2006 |
zprostředkování obchodu a služeb | 13.11.2006 - 24.6.2011 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 17.12.2002 - 24.6.2011 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 24.10.2000 - 1.8.2014 |
účetnické práce | 8.12.1998 - 13.11.2006 |
pronájem bytových a nebytových prostor včetně služeb | 8.12.1998 - 9.11.2015 |
řeznictví a uzenářství | 8.12.1998 - 9.11.2015 |
-nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin | 21.1.1993 - 24.6.2011 |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2014 |
Adresa | Polská 8, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2014 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 |
Adresa | Polská 8, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2014 do 22.11.2016 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2014 do 22.11.2016 |
Adresa | Polská 8, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 3.8.2014 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
jednatel | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2006 do 3.8.2014 |
Adresa | Polská 8, 79081 Česká Ves |
jednatel | Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 13.11.2006 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
společník | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1993 do 26.4.1995 |
Adresa | kpt. Jaroše 451, 79081 Česká Ves |
společník | Ing. Jaromír Bubík |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1993 do 26.4.1995 |
Adresa | , 79061 Lipová Lázně 111 |
IČO (identifikační číslo): | 47666102 |
---|---|
Jméno: | AGRO Česká Ves, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Větrná 192, Česká Ves 79081 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2011 |
Přerušeno od | 18. 5. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2011 |
Přerušeno od | 18. 5. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1995 |
Přerušeno od | 4. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1995 |
Přerušeno od | 4. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 5. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 6. 8. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 6. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Straškrába |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Straškrába |
IČO: | 47666102 |
---|---|
Firma: | AGRO Česká Ves, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Česká Ves |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 1993 |
Sídlo: | Větrná 192, Česká Ves 79081 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu |
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |