AGRIMEX, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AGRIMEX, spol. s r.o. (18127495) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 160, 67523 Kojetice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1991 AGRIMEX, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o AGRIMEX, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AGRIMEX, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1586 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18127495 | |
Jméno: | AGRIMEX, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.1991 |
Zapsána dne: | 17.6.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 28.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.7.2014 | |
způsob zřízení : společenskou smlouvou ze dne 30.4.1991. | 17.6.1991 - 31.1.1994 | |
Kmenové jmění : 100.000,- Kčs | 17.6.1991 - 31.1.1994 | |
Výše vkladů činí u každého společníka 50.000 Kčs | 17.6.1991 - 31.1.1994 | |
Podepisování : k názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv společník | 17.6.1991 - 31.1.1994 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.8.2008 | |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.2008 - 29.8.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2007 - 9.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 160, Kojetice 67523, Česká republika | 28.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 7, Třebíč , Česká republika | 31.8.1994 - 25.4.2012 |
Adresa: | Žerotínovo náměstí , Třebíč , Česká republika | 17.6.1991 - 31.8.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 9.11.2022 |
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 28.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2014 - 9.11.2022 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 7.7.2008 |
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) | 7.7.2008 - 28.7.2014 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živ- nostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona | 31.1.1994 - 28.7.2014 |
výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných | 31.1.1994 - 28.7.2014 |
Nákup a prodej textilního a pleteného zboží. Výroba nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků Výroba nákup a prodej chemických výrobků. Zahraničně obchodní činnost. Nákup a prodej potravinářského zařízení, technologií a strojů. Chov a prodej hlemýžďů, drobného zvířectva. nákup a prodej obuvi a kožené galanterie, Obchodní činnost. Výroba a prodej elektronických výrobků. Výroba, nákup, prodej hosp. potřeb, krmných směsí, komponentů. | 17.6.1991 - 31.1.1994 |
jednatel | Jiří Malena |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2014 |
Adresa | Hasskova 97/12, 67401 Třebíč |
jednatel | Jiří Malena |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2008 do 28.7.2014 |
Adresa | Hasskova 97/12, 67401 Třebíč |
jednatel | ing. Jiří Jízdný |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1994 do 24.1.2008 |
Adresa | Bezděkov 150/36, Velké Meziříčí |
jednatel | ing. Petr Norek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2007 do 24.1.2008 |
Adresa | Dukelská 26, Třebíč |
jednatel | Petr Norek |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1994 do 4.4.2007 |
Adresa | Dukelská 26, Třebíč |
zástupce ředitele | Petr Norek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1991 do 31.1.1994 |
Adresa | Dukelská 26, Třebíč |
ředitel | ing. Jiří Jízdný |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1991 do 31.1.1994 |
Adresa | Bezděkov 150/36, Velké Meziříčí |
IČO: | 18127495 |
---|---|
Firma: | AGRIMEX, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Kojetice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 1991 |
Sídlo: | 160, Kojetice 67523 |
---|
Výroba ostatních chemických výrobků j. n. |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |