AgriLand s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AgriLand s.r.o. (29396298) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 67, 73951 Nošovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2012 AgriLand s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o AgriLand s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AgriLand s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 2. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38721 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29396298 | |
Jméno: | AgriLand s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.2.2012 |
Zapsána dne: | 2.2.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.2.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 67, Nošovice 73951, Česká republika | 13.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 67, Nošovice 73951, Česká republika | 2.2.2012 - 13.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost | 21.3.2024 |
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 21.3.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 21.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.11.2015 - 21.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.2.2012 - 13.11.2015 |
jednatel | Ing. Miroslav Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | 12, 73981 Milíkov |
jednatel | Ing. Martin Havlas |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | 67, 73951 Nošovice |
jednatel | Ing. Miroslav Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | 12, 73981 Milíkov |
jednatel | Ing. Martin Havlas |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | 67, 73951 Nošovice |
IČO: | 29396298 |
---|---|
Firma: | AgriLand s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Nošovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 2. 2012 |
Sídlo: | 67, Nošovice 73951 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba průmyslových krmiv |