Agones s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agones s.r.o. (49621548) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Senegalská 636/4, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 1993 a je stále aktivní. Agones s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Agones s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agones s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49621548 | |
Jméno: | ACTIVA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.11.1993 |
Zapsána dne: | 16.11.1993 | |
Založení společnosti : Společnost byla založena zakladatelskou listinou sepsanou notářským zápisem dne 13.10.1993. | 16.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Senegalská 636/4, Praha 16000, Česká republika | 31.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Mikuleckého 1314/14, Praha 14700, Česká republika | 7.10.2019 - 31.1.2020 |
Adresa: | Mikuleckého 1314/14, Praha 4 , Česká republika | 16.11.1993 - 7.10.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 31.1.2020 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.11.1993 - 31.1.2020 |
jednatel | Josef Brychca |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | Chrtínská 2434, 25301 Hostivice |
jednatel | Jiří Rolich 21.1.1947 |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 31.1.2020 |
Adresa | Pod Klaudiánkou 305/10, 14700 Praha |
jednatel | Jiří Rolih 21.1.1947 |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1999 do 7.10.2019 |
Adresa | Pod Klaudiánkou 10, Praha 4 |
Jednatel společnosti | JUDr. Jiří Kunce |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.1993 do 22.3.1999 |
Adresa | Baráškova 1592, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 49621548 |
---|---|
Jméno: | Agones s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Senegalská 636/4, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Brychca |
---|
IČO: | 49621548 |
---|---|
Firma: | Agones s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 11. 1993 |
Sídlo: | Senegalská 636/4, Praha 16000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |