Agentura TMG v. o. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agentura TMG v. o. s. v likvidaci (13585355) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese třída SNP 619/44, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 1991 Agentura TMG v. o. s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Agentura TMG v. o. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agentura TMG v. o. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVII 148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13585355 | |
Jméno: | Agentura TMG v. o. s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 29.1.1991 |
Zapsána dne: | 29.1.1991 | |
Právní poměry se upravují dodatkem ze dne 14.12.1993 a společnost vstupuje dnem 31.12.1993 do likvidace. | 17.12.1993 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obhcodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 24.1.1991 podle ust. par. 106 g zák.č. 103/90 Sb. | 29.1.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída SNP 619/44, Hradec Králové 50003, Česká republika | 16.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | SNP 619, Hradec Králové 50003, Česká republika | 17.12.1993 - 16.10.2015 |
Adresa: | SNP 619, Hradec Králové , Česká republika | 29.1.1991 - 17.12.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní, obstaravatelská a organizační činnost v oboru polygrafie | 29.1.1991 |
Společník | Jan Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 |
Adresa | Sezemická 461/13, 50011 Hradec Králové |
Společník | Aleš Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 |
Adresa | V Kopečku 84/7, 50003 Hradec Králové |
Společník | Aleš Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 |
Adresa | třída SNP 619/44, 50003 Hradec Králové |
Společník | Aleš Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 9.3.2016 |
Adresa | V Kopečku 84/7, 50003 Hradec Králové |
Společník | Jan Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1991 do 16.10.2015 |
Adresa | Hončlova 461, Hradec Králové |
Společník | Aleš Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1991 do 16.10.2015 |
Adresa | SNP 619, Hradec Králové |
Likvidátor společnosti | Aleš Grunt |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1993 do 16.10.2015 |
Adresa | SNP 619, 50003 Hradec Králové |
IČO: | 13585355 |
---|---|
Firma: | Agentura TMG v. o. s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1991 |
Sídlo: | třída SNP 619/44, Hradec Králové 50003 |
---|
Tisk a činnosti související s tiskem |