Agentura Silesia s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agentura Silesia s.r.o. (25370383) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Denisovo náměstí 2681/1, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1997 Agentura Silesia s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Agentura Silesia s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agentura Silesia s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 4. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16059 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25370383 | |
Jméno: | Agentura Silesia s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.1997 |
Zapsána dne: | 1.4.1997 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.2006 - 23.10.2015 | |
Základní kapitál | 1 020 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.2.2001 - 20.11.2006 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.1997 - 21.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Denisovo náměstí 2681/1, Opava 74601, Česká republika | 23.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Denisovo náměstí čp.2681, č.or.1, Opava 74601, Česká republika | 28.11.2002 - 23.10.2015 |
Adresa: | Horní nám. 2, Opava 74601, Česká republika | 13.2.1998 - 28.11.2002 |
Adresa: | nám. sv. Hedviky 2, Opava 74601, Česká republika | 1.4.1997 - 13.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.10.2015 |
Pojišťovací makléř | 23.10.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.10.2015 - 23.10.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 28.11.2002 - 20.10.2015 |
pojišťovací makléř | 28.11.2002 - 23.10.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.4.1997 - 20.10.2015 |
Jednatel | Aleš Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Raduňská 147/2A, 74706 Opava |
jednatel | Aleš Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2006 do 23.10.2015 |
Adresa | Raduňská 147/2A, 74706 Opava |
jednatel | Aleš Poštulka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2002 do 20.11.2006 |
Adresa | Palackého 27, 74601 Opava |
jednatel | Mgr. Günter Hanslik |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1998 do 28.11.2002 |
Adresa | Palackého 27, 74601 Opava |
jednatel | Hana Večeřová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1998 do 28.11.2002 |
Adresa | 26, 74743 Větřkovice |
jednatel | Ing. Jaromír Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1997 do 13.2.1998 |
Adresa | Na louky 17, 74707 Opava-Zlatníky |
jednatel | JUDr. Pavel Juchelka |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1997 do 13.2.1998 |
Adresa | nám. sv. Hedviky 2, 74601 Opava |
jednatel | Kamil Matěj |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1997 do 13.2.1998 |
Adresa | Holasická 4, 74601 Opava |
IČO: | 25370383 |
---|---|
Firma: | Agentura Silesia s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 4. 1997 |
Sídlo: | Denisovo náměstí 2681/1, Opava 74601 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |