Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci (26863081) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Horní náměstí 3, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 2005 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 200 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26863081 | |
Jméno: | Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 14.6.2005 |
Zapsána dne: | 14.6.2005 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím správní rady ze dne 11.10.2023 byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. zrušena ke dni 31.12.2023. Rozhodnutím správní rady ze dne 22.11.2023 byl k provedení likvidace jmenován likvidátor s počátkem výkonu funkce od 01.01.2024. | 16.1.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní náměstí 3, Vsetín 75501, Česká republika | 9.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Horní náměstí 3, Vsetín 75501, Česká republika | 28.5.2014 - 9.6.2015 |
Adresa: | Horní náměstí 3, Vsetín 75501, Česká republika | 14.6.2005 - 28.5.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a) Zabezpečování činností týkajících se podnikatelského inkubátoru nebo vědeckotechnologického parku na základě smlouvy mezi Městem Vsetín | 14.6.2005 |
b) Poskytování služeb neziskovým organizacím na území města (např. vedení databáze těchto organizací, monitoring a informování o možnostech získávání finančních prostředků, poradenství a pomoc se sestavováním projektů a žádostí o dotace, pravidelný osobní kontakt, zjišťování potřeb neziskových organizací a další související činnosti) | 14.6.2005 |
c) Zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová střediska, vysoké školy v ČR a poskytování pomoci při inovacích | 14.6.2005 |
d) Zabezpečování technologického transefu | 14.6.2005 |
e) Marketing průmyslových zón | 14.6.2005 |
f) Zabezpečování informačního serveru | 14.6.2005 |
g) Zpracování projektů a žádostí o dotaci včetně příloh ze všech dostupných domácích i zahraničních finančních zdrojů, včetně Strukturálních fondů EU | 14.6.2005 |
g) Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů | 14.6.2005 |
i) Koordinace a administrace dalších projektů, jejichž nositelem je Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. a Město Vsetín | 14.6.2005 |
j) Prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi | 14.6.2005 |
k) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost | 14.6.2005 |
l) Fundraisingové aktivity (jak pro zajištění činnosti Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., tak pro možnosti další distribuce získaných prostředků do neziskového sektoru) | 14.6.2005 |
m) Aktivizace podnikatelského sektoru a jeho zapojení do rozvojových projektů na území regionu Vsetínsko | 14.6.2005 |
n) Podpora přílivu investorů do regionu | 14.6.2005 |
o) Public relations | 14.6.2005 |
p) Stálá regionální rozvojová konference (kontaktní platforma pro komunikaci obce s podnikateli) | 14.6.2005 |
Člen statutárního orgánu | Filip Holzmüller |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | Havlíčkova 1644, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Tomáš Pifka |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 3.8.2023 |
Adresa | Janišov 73, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Tomáš Pifka |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 6.4.2016 |
Adresa | Rokytnice 457, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Tomáš Pifka |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2013 do 14.7.2015 |
Adresa | Rokytnice 457, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Ing. Filip Holzmüller |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2012 do 16.3.2013 |
Adresa | Okružní 455, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Daniel Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2011 do 1.2.2012 |
Adresa | Pod Babykou 286, 75501 Vsetín |
IČO: | 26863081 |
---|---|
Firma: | Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 6. 2005 |
Sídlo: | Horní náměstí 3, Vsetín 75501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |