AGEL Transfúzní služba a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AGEL Transfúzní služba a.s. (26797917) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nemocniční 1788/53a, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2003 a je stále aktivní. AGEL Transfúzní služba a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AGEL Transfúzní služba a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AGEL Transfúzní služba a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2663 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26797917 | |
Jméno: | Transfúzní služba a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.3.2003 |
Zapsána dne: | 5.3.2003 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 13.3.2014 - 25.11.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 13.3.2014 - 25.11.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.3.2014 | |
Dne 24.11.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi prodávající - Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, identifikační číslo: 476 82 795 a kupující - Transfúzní služba a.s., se sídlem Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01, identifikační číslo: 267 97 917, s účinností 1.1.2006. | 15.2.2006 | |
Akcie: Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. | 5.3.2003 - 2.9.2008 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.3.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 31.5.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 5.3.2003 - 31.5.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nemocniční 1788/53a, Šumperk 78701, Česká republika | 1.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | B. Němcové 1006/22, Šumperk 78701, Česká republika | 25.11.2016 - 1.7.2020 |
Adresa: | B. Němcové 1006/22, Šumperk 78701, Česká republika | 1.12.2005 - 25.11.2016 |
Adresa: | B. Němcové 767/13, Šumperk 78701, Česká republika | 9.5.2005 - 1.12.2005 |
Adresa: | 453, Třinec 73961, Česká republika | 5.3.2003 - 9.5.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 22.2.2023 |
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 16.8.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.8.2021 - 22.2.2023 |
poskytování zdravotních služeb | 9.7.2015 |
- zdravotní péče: transfúzní lékařství (v rozsahu odběry lidské krve a plazmy a jejich zpracování, výroba, skladování a výdej transfúzních přípravků a krevních derivátů), - místo provozování: 787 01 Šumperk, B. Němcové 1006/22 - Druh a rozsah poskytované péče: hematologie a transfúzní lékařství (pouze transfúzní část) Nestátní ambulatní zdravotnické zařízení: odběrové středisko pro odběry krve, aferézy, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů, - místo provozování nestátního zařízení: Bruntál, Nádražní 27, PSČ: 792 01 | 13.3.2014 - 9.7.2015 |
místo provozování nestátního zařízení: Bruntál, Nádražní 27, PSČ 792 01 - odběrové středisko pro odběry krve, aferézy, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů - druh a rozsah poskytování péče: hematologie a transfúzní lékařství | 26.3.2013 - 13.3.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.12.2010 - 16.8.2021 |
výroba transfúzních přípravků v rozsahu: Pracoviště B.Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk: Odběry krve, aferézy, zpracování odběru krve a jejich složek na transfúzní přípravky, výroba plazmy pro frakcionaci, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů. | 9.1.2009 - 13.3.2014 |
místo provozování nestátního zařízení: Bruntál, Nádražní 27, PSČ 729 01 - odběrové středisko pro odběry krve, aferézy, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů - druh a rozsah poskytování péče: hematologie a transfúzní lékařství | 9.1.2009 - 26.3.2013 |
výroba transfúzních přípravků v rozsahu: Pracoviště B.Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk: Odběry krve, aferézy, zpracování odběru krve a jejich složek na transfúzní přípravky, výroba plazmy pro frakcionaci, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů. Pracoviště Nádražní 27, 792 01 Bruntál: Odběry krve, aferézy, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů. | 2.11.2006 - 9.1.2009 |
výroba transfúzních přípravků v rozsahu: odběry krve, aferézy, zpracování odběru krve a jejich složek na trasfúzní přípravky, výroby plazmy pro frakcionaci, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování a výdej krevních derivátů | 2.2.2006 - 2.11.2006 |
transfúzní lékařství (odběry lidské krve a plazmy a jejich zpracování, výroba, skladování a výdej transfúzních přípravků a krevních derivátů) | 1.12.2005 - 13.3.2014 |
zprostředkování služeb | 5.3.2003 - 6.12.2010 |
zprostředkování obchodu | 5.3.2003 - 6.12.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 5.3.2003 - 6.12.2010 |
předseda představenstva | Ing. Václav Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2024 |
Adresa | Ježovská 120/5, 15000 Praha |
člen představenstva | MUDr. Radan Volnohradský |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2020 |
Adresa | Holandská 2818/7, 78701 Šumperk |
místopředseda představenstva | Ing. Hana Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2020 |
Adresa | Rooseveltova 1449/9, 78701 Šumperk |
předseda představenstva | Ing. Václav Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 5.4.2024 |
Adresa | Ježovská 120/5, 15000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Václav Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 25.11.2020 |
Adresa | Lovčenská 1256/10, 15000 Praha |
místopředseda představenstva | Miroslava Michaličková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 21.4.2020 |
Adresa | 751, 78803 Nový Malín |
člen představenstva | MUDr. Lenka Langrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2019 do 13.1.2020 |
Adresa | Horní Lán 1210/29, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Miroslav Pecháček |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2018 do 20.3.2019 |
Adresa | Hluboké 732, 75501 Vsetín |
předseda představenstva | Ing. Luděk Cibulka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2018 do 20.3.2019 |
Adresa | Za Školou 566, 74101 Nový Jičín |
člen představenstva | MUDr. Štefan Repovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2015 do 15.3.2019 |
Adresa | 9, 75114 Nahošovice |
místopředseda představenstva | Ing. Irena Orságová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2015 do 26.10.2018 |
Adresa | 110, 79501 Dolní Moravice |
předseda představentsva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 2.7.2018 |
Adresa | Mánesova 2313/1, 78901 Zábřeh |
člen představenstva | MUDr. Štefan Repovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 20.4.2015 |
Adresa | Jablonková 1389/20 , Trebišov |
místopředseda představenstva | Ing. Marie Poláchová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 20.4.2015 |
Adresa | Revoluční 1678/18A, 78701 Šumperk |
člen představenstva | Štefan Repovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2013 do 13.3.2014 |
Adresa | Jablonková , 07501 Trebišov |
místopředseda představenstva | Ing. Marie Poláchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2011 do 13.3.2014 |
Adresa | Revoluční 1678/18A, 78701 Šumperk |
předseda představenstva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2011 do 13.3.2014 |
Adresa | Mánesova 2313/1, 78901 Zábřeh |
člen představenstva | MUDr. Štefan Repovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 15.1.2013 |
Adresa | Jablonková , Trebišov |
předseda představenstva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2009 do 28.4.2011 |
Adresa | Mánesova 2313/1, 78901 Zábřeh |
místopředseda představenstva | Ing. Petr Sršeň |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 17.2.2011 |
Adresa | 155, 78820 Dolní Studénky |
předseda představenstva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2008 do 11.11.2009 |
Adresa | Ballonova 552, 78969 Postřelmov |
místopředseda představenstva | Ing. Luděk Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2007 do 6.2.2008 |
Adresa | Dvořákova 331/4, 74101 Nový Jičín |
předseda představenstva | MUDr. Zenon Lasota |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 10.1.2008 |
Adresa | Skotňa 294, 73801 Staré Město |
člen představenstva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2006 do 10.1.2008 |
Adresa | Ballonova 552, 78969 Postřelmov |
místopředseda představenstva | Ing. David Laštůvka |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2006 do 31.1.2007 |
Adresa | Beskydská 699, 73961 Třinec |
člen představenstva | MUDr. Pavel Valoušek, MBA. |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 9.6.2006 |
Adresa | Pod Senovou , Šumperk |
předseda představenstva | MUDr. Pavel Valoušek, MBA. |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2005 do 25.5.2006 |
Adresa | Pod Senovou , Šumperk |
člen představenstva | MUDr. Marie Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2005 do 25.5.2006 |
Adresa | Ballonova 552, 78969 Postřelmov |
člen představenstva | Ing. Rostislav Blaha |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2005 do 2.2.2006 |
Adresa | Matěje Kopeckého 602/30, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Argaláš |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2003 do 9.5.2005 |
Adresa | 1311, 73995 Bystřice |
předseda představenstva | Mgr. Ivana Slováčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2003 do 9.5.2005 |
Adresa | Bezručova 194/34, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Mgr. Urszula Urbaniecová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2003 do 9.5.2005 |
Adresa | Růžová 570, 73961 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 26797917 |
---|---|
Jméno: | AGEL Transfúzní služba a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 3. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nemocniční 1788/53, Šumperk 78701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Radan Volnohradský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Kokeš |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Marešová |
IČO: | 26797917 |
---|---|
Firma: | AGEL Transfúzní služba a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 3. 2003 |
Sídlo: | Nemocniční 1788/53, Šumperk 78701 |
---|
Výroba základních farmaceutických výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Poradenství v oblasti řízení |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |