AGEL Pharmaceuticals s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AGEL Pharmaceuticals s.r.o. (09353763) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 95, 29406 Sukorady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 7. 2020 a je stále aktivní. AGEL Pharmaceuticals s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AGEL Pharmaceuticals s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AGEL Pharmaceuticals s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 118609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09353763 | |
Jméno: | AGEL Air s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.7.2020 |
Zapsána dne: | 22.7.2020 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrchlického 1350/102, Praha 15000, Česká republika | 2.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 95, Sukorady 29406, Česká republika | 9.9.2021 - 2.9.2024 |
Adresa: | U Spalovny 4582/17, Prostějov 79601, Česká republika | 22.7.2020 - 9.9.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 2.9.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 8.2.2022 - 2.9.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 27.8.2021 - 8.2.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.7.2020 - 27.8.2021 |
Jednatel | Prof. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1554/24, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Mgr. Tomáš Lučkai, MPH |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2024 |
Adresa | Kechnec 360 , Kechnec |
Jednatel | Mgr. Ivan Kopečný MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 do 13.3.2024 |
Adresa | Otokara Březiny 1146/3, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Mgr. Tomáš Lučkai |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 13.3.2024 |
Adresa | Kechnec 360 , Kechnec |
Jednatel | Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2020 do 4.2.2022 |
Adresa | Zálesí 547/70, 14200 Praha |
Jednatel | Mgr., Ing. Tomáš Krůl |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2020 do 27.8.2021 |
Adresa | Kaštanová 679, 25090 Jirny |
IČO (identifikační číslo): | 09353763 |
---|---|
Jméno: | AGEL Pharmaceuticals s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 7. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vrchlického 1350/102, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Prof. MUDr. Roman Prymula CSc. Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Lučkai MPH |
IČO: | 09353763 |
---|---|
Firma: | AGEL Pharmaceuticals s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Sukorady |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 7. 2020 |
Sídlo: | 95, Sukorady 29406 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní vzdělávání |