AgE - reklamní agentura, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AgE - reklamní agentura, s.r.o. (26763605) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ostřicová 640/18, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2003 a je stále aktivní. AgE - reklamní agentura, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o AgE - reklamní agentura, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AgE - reklamní agentura, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 92084 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26763605 | |
Jméno: | AgE - reklamní agentura, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.3.2003 |
Zapsána dne: | 25.3.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostřicová 640, Praha 5 15500, Česká republika | 2.4.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Jabloňová 2136/11, Praha 10 10600, Česká republika | 25.3.2003 - 2.4.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling | 5.9.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.6.2011 - 5.9.2023 |
specializovaný maloobchod | 25.3.2003 - 5.9.2023 |
velkoobchod | 25.3.2003 - 5.9.2023 |
reklamní činnost a marketing | 25.3.2003 - 5.9.2023 |
jednatel | Ing. Jan Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 |
Adresa | Ostřicová 640/18, 15500 Praha |
jednatel | Vojtěch Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Pod Zličínem 2638/8, 15500 Praha |
jednatel | Mgr. Jana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2016 |
Adresa | Ostřicová 640/18, 15500 Praha |
jednatel | Adam Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2023 |
Adresa | Vstavačová 3089/21a, 15500 Praha |
jednatel | Filip Černý |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2023 |
Adresa | Vodárenská 794/3, 36010 Karlovy Vary |
jednatel | Mgr. Jana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2009 do 2.3.2016 |
Adresa | Španielova 1701/52a, 16300 Praha 6 |
jednatel | Vojtěch Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Zenklova 617/168, 18000 Praha 8 |
jednatel | Ing. Jan Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 18.2.2015 |
Adresa | Ostřicová 640/18, 15500 Praha 5 |
jednatel | Ing. Jan Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2013 do 14.10.2014 |
Adresa | Zenklova 617/168, 18000 Praha 8 |
jednatel | Ing. Jan Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2009 do 1.12.2013 |
Adresa | Zenklova 617/168, 18200 Praha 8 |
jednatel | Vojtěch Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2009 do 1.12.2013 |
Adresa | Zenklova 617/168, 18200 Praha 8 |
jednatel | Ing. Lubor Koníček |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2009 do 20.6.2011 |
Adresa | Mezilesí 2076/14, 19300 Praha 9 |
jednatel | Mgr. Jana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2003 do 9.3.2009 |
Adresa | Vršní 794/41, 18200 Praha 8 |
jednatel | Ing. Jan Eisenreich |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2004 do 9.3.2009 |
Adresa | Vršní 794/41, 18200 Praha 8 |
jednatel | Vojtěch Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2004 do 9.3.2009 |
Adresa | U stanice 592/9, 16100 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 26763605 |
---|---|
Jméno: | AgE - reklamní agentura, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 3. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vojtěch Horáček |
---|
IČO: | 26763605 |
---|---|
Firma: | AgE - reklamní agentura, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 3. 2003 |
Sídlo: | Ostřicová 640/18, Praha 15500 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |