Agannon Invest a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agannon Invest a.s. (09776761) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 2020 Agannon Invest a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Agannon Invest a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agannon Invest a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 12. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25954 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09776761 | |
Jméno: | Agannon Invest a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.12.2020 |
Zapsána dne: | 23.12.2020 | |
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti Kee-Wee Invest, s.r.o., se sídlem č.ev. 514, 664 34 Jinačovice, IČO: 04324277, s nástupnickou společností Agannon Invest a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 097767 61, došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Kee-Wee Invest, s.r.o. na nástupnickou společnost Agannon Invest a.s., a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného ve formě notářského zápisu dne 28.6.2021. | 12.8.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.12.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie se zvláštními právy | 320 000 Kč | 1 | 15.12.2021 |
Akcie se zvláštními právy | 1 500 000 Kč | 1 | 15.12.2021 |
Akcie se zvláštními právy | 60 000 Kč | 3 | 15.12.2021 |
Akcie se zvláštními právy | 1 000 000 Kč | 1 | 8.6.2021 - 15.12.2021 |
Akcie se zvláštními právy | 1 000 000 Kč | 1 | 8.6.2021 - 15.12.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 23.12.2020 - 8.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 23.12.2020 |
---|
člen správní rady | Ing. Igor Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2021 |
Adresa | Větrná 613/18c, 63500 Brno |
člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 do 8.6.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 09776761 |
---|---|
Firma: | Agannon Invest a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 12. 2020 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Činnosti holdingových společností |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |