AEROTERM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AEROTERM, a.s. (25855123) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Střádalů 632/43, 71800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2000 AEROTERM, a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o AEROTERM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AEROTERM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 4. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2316 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25855123 | |
Jméno: | AEROTERM, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.4.2000 |
Zapsána dne: | 5.4.2000 | |
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno je převoditelná mezi akcionáři navzájem volně a bez omezení. Převoditelnost akcií na jiné osoby než akcionáře je omezena a podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. | 8.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 8.9.2014 - 8.9.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 8.9.2014 - 8.9.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.9.2014 - 8.9.2016 | |
Omezení převoditelnosti akcií: Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívající v tom, že majitel této akcie musí mít k převodu předchozí souhlas valné hromady. | 5.4.2000 - 8.9.2014 |
Základní kapitál | 7 020 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | v plné výši splaceno | |
Platnost od - do | 5.4.2000 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 69 | 8.9.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 12 | 8.9.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 69 | 5.4.2000 - 8.9.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 12 | 5.4.2000 - 8.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Střádalů 632/43, Ostrava 71800, Česká republika | 8.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Střádalů 632/43, Ostrava-Kunčičky 71800, Česká republika | 5.4.2000 - 8.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba strojů zařízení | 12.4.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 12.4.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.9.2014 - 12.4.2023 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.4.2000 - 8.9.2014 |
výroba strojů a zařízení | 5.4.2000 - 8.9.2014 |
člen představenstva | RNDr. Libor Krhut CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2016 |
Adresa | Petřvaldská 1569, 73934 Šenov |
člen představenstva | Ing. Svatopluk Chamrád CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2016 |
Adresa | Petřvaldská 1571, 73934 Šenov |
člen představenstva | Ing. Svatopluk Chamrád CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 8.9.2016 |
Adresa | Petřvaldská 1571, 73934 Šenov |
člen představenstva | RNDr. Libor Krhut CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 8.9.2016 |
Adresa | Petřvaldská 1569, 73934 Šenov |
člen představenstva | Mgr. Anna Chamrádová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 8.9.2014 |
Adresa | Petřvaldská 1571, 73934 Šenov |
předseda představenstva | Ing. Svatopluk Chamrád CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 8.9.2014 |
Adresa | Petřvaldská 1571, 73934 Šenov |
člen představenstva | RNDr. Libor Krhut CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 8.9.2014 |
Adresa | Petřvaldská 1569, 73934 Šenov |
člen představenstva | Anna Chamrádová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 9.12.2003 |
Adresa | Pelclova 4, 70200 Ostrava 1 |
předseda představenstva | Ing. Svatopluk Chamrád CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 9.12.2003 |
Adresa | Pelclova 4, 70200 Ostava 1 |
člen představenstva | RNDr. Libor Krhut CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 9.12.2003 |
Adresa | Dolní 95, 70030 Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 25855123 |
---|---|
Firma: | AEROTERM, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 2000 |
Sídlo: | Střádalů 632/43, Ostrava 71800 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |