AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci (25729314) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bělohorská 240/81, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1999 AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 64934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25729314 | |
Jméno: | AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.1999 |
Zapsána dne: | 20.1.1999 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 640/2024-14 ze dne 2. 4. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. 5. 2024. | 24.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělohorská 240/81, Praha 16900, Česká republika | 25.3.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Pod areálem 376/7, Praha 10200, Česká republika | 25.5.2010 - 25.3.2011 |
Adresa: | Charkovská 434/9, Praha 10100, Česká republika | 20.1.1999 - 25.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2010 - 8.8.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.1.1999 - 25.5.2010 |
realitní činnost | 20.1.1999 - 25.5.2010 |
jednatel | Alexander Ryabtsev |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2012 |
Adresa | Sovchoznaya , Moskevská oblast, Metropolje |
jednatel | Liudmila Dyachkova |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2012 |
Adresa | Bolshaya Akademicheskaya , Moskva |
jednatel | Alexander Ryabtsev |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 17.12.2012 |
Adresa | Pod areálem 376/7, 10200 Praha |
jednatel | Aleksandr Ryabtsev |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2010 do 11.8.2010 |
Adresa | Pod areálem 376/7, 10200 Praha |
jednatel | Viktor Zmeevski |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2002 do 25.5.2010 |
Adresa | Charkovská 434/9, 10100 Praha |
jednatel | Viktar Zmiayevski |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1999 do 15.5.2002 |
Adresa | Charkovská 434/9, 10100 Praha |
jednatel | Irina Lartchenkova |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1999 do 15.5.2002 |
Adresa | Kloboučnická 1439/16, 14000 Praha |
IČO: | 25729314 |
---|---|
Firma: | AEROPRIZE-PRAGA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1999 |
Sídlo: | Bělohorská 240/81, Praha 16900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |