Aeroklub Prachatice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Aeroklub Prachatice, z.s. (47258756) je Spolek. Sídlí na adrese 278, 38426 Strunkovice nad Blanicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Aeroklub Prachatice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Aeroklub Prachatice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Aeroklub Prachatice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1038 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47258756 | |
Jméno: | Aeroklub PRACHATICE o.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 278, Strunkovice nad Blanicí 38426, Česká republika | 22.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Prachatice, pošt.schránka 82 , | 1.1.2014 - 22.4.2017 |
Předseda | ing Jindřich Jileček |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | Vokova 1136, 38301 Prachatice |
Místopředseda | Jan Rys |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | 89, 38411 Malovice |
člen výboru | Jan Pešek |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | Hořice 324, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
Předseda | Bohumil Chán |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2017 do 11.8.2020 |
Adresa | Družstevní 1145, 38901 Vodňany |
IČO (identifikační číslo): | 47258756 |
---|---|
Jméno: | Aeroklub Prachatice, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 278, Strunkovice nad Blanicí 38426 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Pešek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Rys |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Jileček |
IČO: | 47258756 |
---|---|
Firma: | Aeroklub Prachatice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Strunkovice nad Blanicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 11. 1992 |
Sídlo: | 278, Strunkovice nad Blanicí 38301 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |