AEROENGINE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AEROENGINE a.s. (28209087) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 310, 56932 Staré Město. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2007 a je stále aktivní. AEROENGINE a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AEROENGINE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AEROENGINE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3310 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28209087 | |
Jméno: | BLUE ONE a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 11.12.2007 |
Zapsána dne: | 11.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 6.6.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 13.4.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 31.3.2010 - 13.4.2022 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 11.12.2007 - 31.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 310, Staré Město 56932, Česká republika | 6.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Krovova 140, Praha 9 19014, Česká republika | 11.12.2007 - 6.6.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Výroba strojů a zařízení - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Poskytování technických služeb | 13.4.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.1.2021 - 13.4.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.6.2014 - 26.1.2021 |
Předseda správní rady | Ing. Stanislav Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 |
Adresa | 39, 57101 Gruna |
Člen správní rady | Michal Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 |
Adresa | 220, 56932 Staré Město |
Předseda správní rady | Ing. Stanislav Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 do 24.8.2023 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Člen správní rady | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 do 13.4.2022 |
Adresa | Krovova 140/27, 19014 Praha |
Místopředseda správní rady | Michal Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 do 13.4.2022 |
Adresa | 220, 56932 Staré Město |
Člen správní rady | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 do 25.11.2021 |
Adresa | Krovova 140, 19014 Praha |
Člen správní rady | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 26.1.2021 |
Adresa | Krovova 140, 19014 Praha |
Statutární ředitel | Ing. Stanislav Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
člen správní rady | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2014 do 6.12.2019 |
Adresa | Krovova 140, 19014 Praha |
statutární ředitel | Ing. Stanislav Bajzík |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2014 do 6.12.2019 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
předseda představenstva | Ing. Ivan Ziegenfuss |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 6.6.2014 |
Adresa | Vojtova 1934/37, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Ladislav Suja |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 6.6.2014 |
Adresa | pplk. Sochora 982/19, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 6.6.2014 |
Adresa | Krovova 140, 19014 Praha 9 |
člen představenstva | Jan Rozlivka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 31.3.2010 |
Adresa | Svatoňovická 247, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 28209087 |
---|---|
Jméno: | AEROENGINE a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 310, Staré Město 56932 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Stanislav Bajzík |
---|
IČO: | 28209087 |
---|---|
Firma: | AEROENGINE a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Staré Město |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 12. 2007 |
Sídlo: | 310, Staré Město 56932 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba elektronických součástek |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní sportovní činnosti |