AEGEE-Plzeň, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AEGEE-Plzeň, z.s. (69981604) je Spolek. Sídlí na adrese Kollárova 1239/19, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 AEGEE-Plzeň, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AEGEE-Plzeň, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AEGEE-Plzeň, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2562 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69981604 | |
Jméno: | AEGEE-Plzeň, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 1239/19, Plzeň 30100, Česká republika | 21.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Jungmannova 153/1, Plzeň 30100, Česká republika | 29.5.2021 - 21.6.2022 |
Adresa: | Husova 664/11, Plzeň 30100, Česká republika | 1.1.2014 - 29.5.2021 |
President | Ing. Filip Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | Polní 654, 43151 Klášterec nad Ohří |
Treasurer | Ing. Alžbeta Masrnová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | Nedvězská 2233/22, 10000 Praha |
Secretary | Daniela Mrosková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | 2, 38493 Kvilda |
Activity responsible | Viktorie Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | 67, 34532 Česká Kubice |
Advisor | Bc. Karel Skramuský |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 |
Adresa | Olšová 572, 43151 Klášterec nad Ohří |
Advisor | Bc. Iveta Kocmanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2022 |
Adresa | Masarykova 858, 39601 Humpolec |
Advisor | Bc. Iveta Kocmanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2022 do 13.7.2022 |
Adresa | Masarykova 858, 39601 Humpolec |
President | Ing. Filip Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 21.6.2022 |
Adresa | Polní 654, 43151 Klášterec nad Ohří |
Secretary | Bc. Karel Skramuský |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 21.6.2022 |
Adresa | Olšová 572, 43151 Klášterec nad Ohří |
Activity responsible | Bc. Iveta Kocmanová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 21.6.2022 |
Adresa | Masarykova 858, 39601 Humpolec |
AEGEE representative | Ing. Petr Morong |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 21.6.2022 |
Adresa | Krčínova 1170/44, 37011 České Budějovice |
Treasurer | Ing. Alžbeta Masrnová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 21.6.2022 |
Adresa | Nedvězská 2233/22, 10000 Praha |
Treasurer | Ing. Alžbeta Masrnová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 29.7.2021 |
Adresa | Průběžná 1799/45, 10000 Praha |
IČO: | 69981604 |
---|---|
Firma: | AEGEE-Plzeň, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 6. 1998 |
Sídlo: | Kollárova 1239/19, Plzeň 30100 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |