AE Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AE Holding a.s. (02167123) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Československého exilu 2062/8, 14300 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2013 AE Holding a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o AE Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AE Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 216475 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02167123 | |
Jméno: | AE Holding, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.9.2014 |
Zapsána dne: | 1.11.2013 | |
Dne 20.6.2024 valná hromada společnosti přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti AE Holding a.s. rozhoduje: 1. o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti; 2. že základní kapitál se zvyšuje o částku 990.000,- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých), a to z nerozděleného zisku minulých let (položka A.IV.1. rozvahy), jak byly tyto zdroje vykázány v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31. prosince 2023, která byla ověřena auditorem bez výhrad; 3. že zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se navýší o částku 900,- Kč (slovy: devět set korun českých), tj. z částky 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na částku 2.900,- Kč (slovy: dva tisíce devět set korun českých); 4. stanovení lhůty 60 (slovy: šedesát) dnů pro předložení akcií, a to ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 23.8.2024 | |
Akcie společnosti AE Holding a.s. jsou omezeně převoditelné, když k jejich převodu na třetí osobu odlišnou od některého z akcionářů společnosti je nutný souhlas valné hromady společnosti, přičemž zamýšlí-li akcionář společnosti převést své akcie, musí tyto akcie nejprve prostřednictvím společnosti písemně nabídnout ke koupi ostatním akcionářům, kteří mají přednostní právo ke koupi akcií. | 4.9.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.1.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 1.9.2014 - 1.7.2021 | |
Počet členů dozorčí rady: 9 | 1.9.2014 - 8.2.2019 | |
Obchodní společnost ASEKOL Holding s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 02167123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216475, změnila svou právní formu na akciovou společnost. | 1.9.2014 | |
Společnost ASEKOL Holding s.r.o., IČ: 2167123 vznikla jako nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti ASEKOL s.r.o., IČ: 27373231, se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 109190, a to ve formě rozdělení odštěpením části jmění se vznikem nové společnosti podle projektu přeměny vyhotoveného dne 27.06.2013, na jehož základě došlo k odštěpení v projektu popsané části jmění společnosti ASEKOL s.r.o. a k přechodu této odštěpované části jmění na nově vznikající společnost ASEKOL Holding s.r.o., IČ: 2167123. | 1.11.2013 |
Základní kapitál | 3 190 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.2024 | |
Základní kapitál | 2 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.2014 - 23.8.2024 | |
Základní kapitál | 2 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.11.2013 - 1.9.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 2 900 Kč | 1 100 | 23.8.2024 |
akcie na jméno | 2 000 Kč | 1 100 | 1.9.2014 - 23.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Československého exilu 2062/8, Praha 14300, Česká republika | 1.11.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech: a) zprostředkování obchodu a služeb, b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, c) poskytování technických služeb | 1.7.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.11.2013 - 1.7.2021 |
předseda představenstva | Mgr. Jan Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | Dolnomlýnská 1629/2, 14800 Praha |
člen představenstva | Karel Krejsa |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | Nad lesním divadlem 1117/10, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Karel Krejsa |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2019 do 23.8.2024 |
Adresa | Nad lesním divadlem 1117/10, 14200 Praha |
předseda představenstva | Mgr. Jan Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2022 do 23.8.2024 |
Adresa | Dolnomlýnská 1629/2, 14800 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2019 do 11.5.2023 |
Adresa | B. Němcové 214, 27746 Veltrusy |
předseda představenstva | Mgr. Jan Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2019 do 27.8.2022 |
Adresa | Javorová 200, 25244 Psáry |
člen představenstva | Karel Krejsa |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2014 do 4.9.2019 |
Adresa | Nad lesním divadlem 1117/10, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2014 do 4.9.2019 |
Adresa | B. Němcové 214, 27746 Veltrusy |
předseda představenstva | Mgr. Jan Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2014 do 4.9.2019 |
Adresa | Javorová 200, 25244 Psáry |
jednatel | Jan Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2013 do 1.9.2014 |
Adresa | Javorová 200, 25244 Psáry |
IČO: | 02167123 |
---|---|
Firma: | AE Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 2013 |
Sídlo: | Československého exilu 2062/8, Praha 14300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |