Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. (04028848) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Míru 341/15, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 2015 Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 241410 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04028848 | |
Jméno: | Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.5.2015 |
Zapsána dne: | 1.5.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Míru 341/15, Praha 12000, Česká republika | 5.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacie, v platném znění | 5.5.2015 |
jednatel | JUDr. Pavel Utěšený |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 |
Adresa | Smíchovská 1269/16, 15500 Praha |
jednatel | Mgr. Viktor Rytikov |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 |
Adresa | V Dolích 67, 25101 Říčany |
jednatel | JUDr. Pavel Utěšený |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2021 do 3.10.2023 |
Adresa | Faltysova 1500/20, 15600 Praha |
jednatel | JUDr. Pavel Utěšený |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 24.9.2021 |
Adresa | Pod Vrchem 865, 25091 Zeleneč |
IČO: | 04028848 |
---|---|
Firma: | Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 5. 2015 |
Sídlo: | náměstí Míru 341/15, Praha 12000 |
---|
Právní činnosti |