Advocatius, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Advocatius, s.r.o. (25839578) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 743/16, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1999 a je stále aktivní. Advocatius, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Advocatius, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Advocatius, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20940 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25839578 | |
Jméno: | Advocatius, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.1999 |
Zapsána dne: | 1.7.1999 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.3.2005 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.1999 - 14.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 9.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hollarova 1124/14, Ostrava 70200, Česká republika | 16.9.2004 - 4.10.2006 |
Adresa: | č. 204, Velké Albrechtice 74291, Česká republika | 1.7.1999 - 16.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2021 |
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných | 9.2.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
zprostředkování obchodu a služeb | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
činnost ekonomických poradců | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
realitní činnost | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
provádění veřejných dražeb | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
technické činnosti v dopravě | 14.3.2005 - 9.2.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.7.1999 - 14.3.2005 |
zprostředkování obchodu a služeb | 1.7.1999 - 14.3.2005 |
činnost ekonomických a účetních poradců včetně vedení účetní agendy | 1.7.1999 - 14.3.2005 |
Jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
Jednatel | Mgr. Petr Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Hřbitovní 834, 74285 Vřesina |
Jednatel | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2015 |
Adresa | Zborovská 1542/6, 70200 Ostrava |
Jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 20.5.2022 |
Adresa | Česká 1444/38, 70030 Ostrava |
Jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 30.7.2021 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
Jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2004 do 9.2.2021 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
jednatel | Mgr. Petr Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2021 do 9.2.2021 |
Adresa | Hřbitovní 834, 74285 Vřesina |
jednatel | Mgr. Petr Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2005 do 2.1.2021 |
Adresa | Ruská 818/37a, 70300 Ostrava |
Jednatel | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2008 do 9.5.2015 |
Adresa | Hrabákova 1780/5, 70200 Ostrava |
Jednatel | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2005 do 13.6.2008 |
Adresa | Libhošť 385, 74257 Nový Jičín |
Jednatel | Mgr. Ondřej Mičaník |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2004 do 29.3.2006 |
Adresa | Boženy Němcové 1836/6, 74101 Nový Jičín |
Jednatel | Mgr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2004 do 14.3.2005 |
Adresa | Libhošť 385, 74257 Nový Jičín |
jednatel | Ing. Zdenek Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1999 do 16.9.2004 |
Adresa | č. 204, 74291 Velké Albrechtice |
IČO (identifikační číslo): | 25839578 |
---|---|
Jméno: | Advocatius, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 7. 1999 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Lukáš Jansa |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Otevřel |
IČO: | 25839578 |
---|---|
Firma: | Advocatius, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 1999 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |
Ostatní vzdělávání j. n. |