ADAX T1 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ADAX T1 s.r.o. (11941391) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 10. 2021 ADAX T1 s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ADAX T1 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ADAX T1 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 356738 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11941391 | |
Jméno: | Kilinor s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.10.2021 |
Zapsána dne: | 14.10.2021 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 4.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 838/6, Brno 60200, Česká republika | 28.4.2022 - 4.10.2023 |
Adresa: | Sokolovská 668/136d, Praha 18600, Česká republika | 3.2.2022 - 28.4.2022 |
Adresa: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 11000, Česká republika | 14.10.2021 - 3.2.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. | 28.4.2022 |
jednatel | Mgr. Václav Salač LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Spálená 480/1, 60200 Brno |
jednatel | Zuzana Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2023 do 4.10.2023 |
Adresa | Mášova 744/24, 60200 Brno |
jednatel | Zuzana Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2022 do 21.5.2023 |
Adresa | Merhautova 432/10, 61300 Brno |
jednatel | JUDr. Tadeáš Petr |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2022 do 28.4.2022 |
Adresa | Veletržní 379/46, 17000 Praha |
IČO: | 11941391 |
---|---|
Firma: | ADAX T1 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 10. 2021 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Univerzální administrativní činnosti |