ADART spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ADART spol. s r.o. (62243101) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podbabská 1112/13, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 1994 a je stále aktivní. ADART spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ADART spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ADART spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 105025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62243101 | |
Jméno: | ADART spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.12.1994 |
Zapsána dne: | 22.12.1994 |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podbabská 1112/13, Praha 6 16000, Česká republika | 10.6.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Podbabská 81/17, Praha 16000, Česká republika | 7.9.2006 - 10.6.2008 |
Adresa: | Ve struhách 27/1076, Praha 6 16000, Česká republika | 24.12.2004 - 7.9.2006 |
Adresa: | Fügnerova 1617, Louny 44001, Česká republika | 2.4.1999 - 24.12.2004 |
Adresa: | Na valích 423, Louny , Česká republika | 22.12.1994 - 2.4.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.9.2009 |
vydavatelská a nakladatelská činnost | 2.4.1999 - 1.9.2009 |
fotografické práce | 2.4.1999 - 1.9.2009 |
výroba a montáž informačních systémů a značení | 2.4.1999 - 1.9.2009 |
pořádání a zprostředkování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí | 22.12.1994 - 1.9.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo přílohy č. 1,2 a 3 zákona č. 455/91 Sb., o živnosten- ském podnikání/ | 22.12.1994 - 1.9.2009 |
reklamní a propagační činnost | 22.12.1994 - 1.9.2009 |
jednatel | Jan Petržilka |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | 17. listopadu 2077, 44001 Louny |
Jednatel | Zdeněk Vintrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2021 do 22.10.2021 |
Adresa | 96, 44001 Jimlín |
Jednatel | Zdeněk Vintrich |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2004 do 19.7.2021 |
Adresa | , Jimlín 96, pošta Louny, PSČ 440 01 |
jednatel | Jan Krejčíř |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2009 do 16.10.2020 |
Adresa | Sládkova 559/7¨26801, Hořovice |
Jednatel | Zdeněk Vintrich |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1994 do 13.4.2004 |
Adresa | Jimlín 96 , 43964 Opočno u Louny |
Jednatel | Jaroslava Ladrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1999 do 13.4.2004 |
Adresa | Pudlovská 1381, Louny |
Jednatel | Miroslav Kukla |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1999 do 6.1.2000 |
Adresa | Tyršovo nám. 1663, Louny |
IČO (identifikační číslo): | 62243101 |
---|---|
Jméno: | ADART spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podbabská 1112/13, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Vintrich |
---|
IČO: | 62243101 |
---|---|
Firma: | ADART spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 1994 |
Sídlo: | Podbabská 1112/13, Praha 16000 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Fotografické činnosti |