Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ (05079730) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Zátiší 810/1, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2016 a je stále aktivní. Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66171 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05079730 | |
Jméno: | Adamantium IT s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.5.2016 |
Zapsána dne: | 13.5.2016 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2023, č.j. 47 Cm 7/2023-12, které nabylo právní moci dne 14. 11. 2023, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.11.2023 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900, Česká republika | 1.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jeřabinová 322, Třinec 73961, Česká republika | 13.5.2016 - 1.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.11.2016 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.5.2016 |
jednatel | Ábrahám Antal |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2020 |
Adresa | Fö utca 47. szám. , 6421 Kisszállás |
jednatel | Monika Izsáková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2019 do 17.7.2020 |
Adresa | Mederčská ul. 748/79 , 95401 Komárno |
Jednatel | Mykola Zakharchuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 25.6.2019 |
Adresa | Zakharchuk, dat. nar. 14,12,1969, bytem: 03-922 Warszawa, Międzynarodowa , Warszawa |
Jednatel | Marta Frankel-Dominik |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Ekologiczna 8/36 , Warszawa |
Jednatel | Waldemar Marian Frankel |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Villardczyków 10 m. 51 , Warszawa |
Jednatel | Marta Frankel-Dominik |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Ekologiczna 8/36 , Warszawa |
Jednatel | Waldemar Marian Frankel |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Villardczyków 10 m. 51 , Warszawa |
Jednatel | Łukasz Izdebski |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 27.10.2017 |
Adresa | Marymoncka 143 m. 149 , Warszawa |
Jednatel | Łukasz Izdebski |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 27.10.2017 |
Adresa | Marymoncka 143 m. 149 , Warszawa |
Jednatel | Marta Frankel |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 12.8.2017 |
Adresa | Villardczyków 10 m. 51 , Warszawa |
Jednatel | Marta Frankel |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 12.8.2017 |
Adresa | Villardczyków 10 m. 51 , Warszawa |
Jednatel | Ing. Dorota Kukuczka Jurzyca |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 1.11.2016 |
Adresa | Slezská 791, 73961 Třinec |
Jednatel | Ing. Dorota Kukuczka Jurzyca |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 1.11.2016 |
Adresa | Slezská 791, 73961 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 05079730 |
---|---|
Jméno: | Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 5. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Ábrahám Antal |
---|
IČO: | 05079730 |
---|---|
Firma: | Adamantium IT s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 5. 2016 |
Sídlo: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |