AD TAX a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AD TAX a.s. (25295471) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jungmannova 319, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1998 a je stále aktivní. AD TAX a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o AD TAX a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AD TAX a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25295471 | |
Jméno: | "AD TAX, s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.1998 |
Zapsána dne: | 30.10.1998 | |
Na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 31.7.2023 změnila společnost AD TAX s.r.o., se sídlem Jungmannova 319, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 252 95 471, svou právní formu z právní formy "společnost s ručením omezeným" na právní formu "akciová společnost" a to na základě Projektu změny právní formy ze dne 23.6.2023. | 1.8.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.11.2015 | |
Společenská smlouva ze dne 24. 4. 1998 | 30.10.1998 - 30.11.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.8.2023 | |
Základní kapitál | 360 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.11.2015 - 1.8.2023 | |
Základní kapitál | 360 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.1998 - 30.11.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 20.3.2024 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 1.8.2023 - 20.3.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 319, Jičín 50601, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jungmannova 319, Jičín 50601, Česká republika | 30.10.1998 - 19.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obory činnosti: -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 1.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.11.2015 - 1.8.2023 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 30.11.2015 |
Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí | 30.11.2015 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 1.3.2003 - 30.11.2015 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 1.3.2003 - 30.11.2015 |
daňové poradenství | 1.3.2003 - 30.11.2015 |
Účetní poradenství | 14.1.1999 - 1.3.2003 |
Daňové poradenství dle zákona č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, prováděná daňovými poradci | 14.1.1999 - 1.3.2003 |
Ekonomické poradenství | 30.10.1998 - 1.3.2003 |
Člen představenstva | Ing. Lenka Chaloupská |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Revoluční 229, 50601 Jičín |
Člen představenstva | Ing. Lucie Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Nádražní 432, 50752 Ostroměř |
Člen představenstva | Ing. Marek Vašata |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Čs. armády 872, 51721 Týniště nad Orlicí |
Předseda představenstva | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | P. Bezruče 1942, 50901 Nová Paka |
Člen představenstva | Ing. Pavel Řezka |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Pardubická 18, 53304 Sezemice |
Člen představenstva | Ing. Inka Knězová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | Revoluční 229, 50601 Jičín |
Člen představenstva | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | P. Bezruče 1942, 50901 Nová Paka |
Předseda představenstva | Ing. Pavel Řezka |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | Pardubická 18, 53304 Sezemice |
Člen představenstva | Ing. Aneta Šejvlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 do 1.8.2023 |
Adresa | 5, 50327 Lhota pod Libčany |
jednatel | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 1.8.2023 |
Adresa | P. Bezruče 1942, 50901 Nová Paka |
jednatel | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 do 2.9.2022 |
Adresa | K Hájku 1719, 50901 Nová Paka |
jednatel | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2008 do 16.9.2014 |
Adresa | K Hájku 1719, 50901 Nová Paka |
Jednatel | Ing. Josef Duben |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1998 do 15.12.2008 |
Adresa | Pivovarská 363, 50901 Nová Paka |
Jednatel | Ing. Jitka Koubková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2003 do 15.12.2008 |
Adresa | Pod Lipami 894, 50601 Jičín |
Jednatel | RNDr. Ivan Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1998 do 1.3.2003 |
Adresa | Květinková 371/14, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25295471 |
---|---|
Jméno: | AD TAX a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jungmannova 319, Jičín 50601 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 4. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lenka Chaloupská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lucie Vacková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Řezka |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Václav Pačesný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Vašata |
IČO: | 25295471 |
---|---|
Firma: | AD TAX a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 1998 |
Sídlo: | Jungmannova 319, Jičín 50601 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Univerzální administrativní činnosti |