ACTUS Praha, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ACTUS Praha, s.r.o. (25144871) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U zákrutu 1778/5, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 1997 ACTUS Praha, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ACTUS Praha, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ACTUS Praha, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 53353 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25144871 | |
Jméno: | ACTUS Praha, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.7.1997 |
Zapsána dne: | 17.7.1997 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.7.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U zákrutu 1778/5, Praha 10600, Česká republika | 14.10.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Přemyslovská 1873/39, Praha 3 13000, Česká republika | 24.5.2011 - 14.10.2020 |
Adresa: | Ohradní 1443/24B, Praha 4 14000, Česká republika | 28.12.2002 - 24.5.2011 |
Adresa: | Geologická 2, Praha 5 , Česká republika | 17.7.1997 - 28.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví | 17.7.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví | 17.7.1997 |
Jednatel | Ing. Petr Kmoch |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2020 |
Adresa | U zákrutu 1778/5, 10600 Praha |
jednatel: | Ing. Miroslava Stupková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.1997 do 14.10.2020 |
Adresa | Čedičová 5/749, Praha 5 |
jednatel: | PaedDr. Miroslav Štafl |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.1997 do 19.11.2004 |
Adresa | Olešnická 3/728, Praha 9 |
IČO: | 25144871 |
---|---|
Firma: | ACTUS Praha, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 7. 1997 |
Sídlo: | U zákrutu 1778/5, Praha 10600 |
---|
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním |
Poradenství v oblasti řízení |