Acta Credit s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Acta Credit s.r.o. v likvidaci (01508385) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korytná 47/3, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2013 Acta Credit s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Acta Credit s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Acta Credit s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 207703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01508385 | |
Jméno: | Acta Credit s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.2013 |
Zapsána dne: | 19.3.2013 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1276/2024-16 ze dne 22.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.6.2024. | 10.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korytná 47/3, Praha 10000, Česká republika | 19.3.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.3.2013 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 19.3.2013 |
jednatel | Martina Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 |
Adresa | Doubravická 1301/2, 14900 Praha |
jednatel | Monika Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2019 do 8.8.2023 |
Adresa | V Jezírkách 1548/22, 14900 Praha |
jednatel | Monika Roubová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 26.4.2019 |
Adresa | V Jezírkách 1548/22, 14900 Praha |
jednatel | Martina Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 12.4.2015 |
Adresa | Doubravická 1301/2, 14900 Praha |
IČO: | 01508385 |
---|---|
Firma: | Acta Credit s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 3. 2013 |
Sídlo: | Korytná 47/3, Praha 10000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Provozování kulturních zařízení |