ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci (27913554) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chotěbuzská 200, 10300 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2007 ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 129487 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27913554 | |
Jméno: | ACK GROUP, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.9.2007 |
Zapsána dne: | 14.9.2007 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1221/2024- 14 ze dne 22.5.2024, které nabylo právní moci dnem 19.6.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chotěbuzská 200, Praha 10300, Česká republika | 15.6.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Nesměřická 398, Praha 19016, Česká republika | 22.3.2010 - 15.6.2010 |
Adresa: | Národní 60/28, Praha 11000, Česká republika | 14.9.2007 - 22.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.3.2010 - 12.9.2024 |
jednatel | Alexandra Kalinina |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 |
Adresa | Bolšakova , Jekatěrinburg |
jednatel | Liubov Kalinina |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2010 |
Adresa | Mamina-Sibirjaka , Jekatěrinburg |
jednatel | Sergey Kalinin |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2010 |
Adresa | Mamina-Sibirjaka , Jekatěrinburg |
jednatel | Alexander Kalinin |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2010 |
Adresa | Bolšakova , Jekatěrinburg |
jednatel | Nataliya Sleptsova |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2010 |
Adresa | Šejnkmana , Jekaterinburg |
jednatel | Aleksandra Kalinina |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2010 do 15.6.2010 |
Adresa | Bolšakova , Jekatěrinburg |
jednatel | Tatiana Samarina |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2007 do 22.3.2010 |
Adresa | Novoborská 374/29, 19000 Praha |
IČO: | 27913554 |
---|---|
Firma: | ACK GROUP, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Benice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 9. 2007 |
Sídlo: | Chotěbuzská 200, Praha 10300 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |