ABSOLUT FOTO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ABSOLUT FOTO s.r.o. (25631918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sabinova 111/2, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1997 a je stále aktivní. ABSOLUT FOTO s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ABSOLUT FOTO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ABSOLUT FOTO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25631918 | |
Jméno: | ABSOLUT FOTO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.12.1997 |
Zapsána dne: | 15.12.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sabinova 2/111, Praha 3 13000, Česká republika | 1.6.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Vodňanská 675/30, Praha 9 19800, Česká republika | 15.12.1997 - 1.6.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.6.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.12.1997 - 1.6.2009 |
jednatel | Aleš Vegricht |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 |
Adresa | Na cihelně 329/25, 15900 Praha |
jednatel | Aleš Vegricht |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2009 do 25.8.2021 |
Adresa | Sabinova 2/111, 13000 Praha 3 |
Jednatel | Pavel Jančárek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 1.6.2009 |
Adresa | Rytířova 784/17, 14300 Praha 4 |
Jednatel | Miroslav Hackl |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 1.6.2009 |
Adresa | Vokáčova 1183/2, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25631918 |
---|---|
Jméno: | ABSOLUT FOTO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sabinova 111/2, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Vegricht |
---|
IČO: | 25631918 |
---|---|
Firma: | ABSOLUT FOTO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 1997 |
Sídlo: | Sabinova 111/2, Praha 13000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |