ABN Consulting a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ABN Consulting a.s. (29002524) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bořivojova 878/35, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 2010 a je stále aktivní. ABN Consulting a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ABN Consulting a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ABN Consulting a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15770 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29002524 | |
Jméno: | ABN Consulting a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.1.2010 |
Zapsána dne: | 16.1.2010 | |
V důsledku rozdělení společnosti ABN Consulting a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, identifikační číslo 290 02 524, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 15770, odštěpením slo učením přešla část jmění této společnosti uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost Kovo HB, s.r.o., se sídlem Nad Školou 302, 592 02 Svratka, identifikační číslo 469 78 798, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Kra jským soudem v Brně v oddíle C, číslo vložky 7952. | 21.12.2018 |
Základní kapitál | 26 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.1.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 263 | 12.9.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 263 | 16.1.2010 - 12.9.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bořivojova 878/35, Praha 3 13000, Česká republika | 16.1.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, výroba strojů a zařízení, výroba zdravotnických prostředků, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, testování, měření, analýzy a kontroly, poskytování technických služeb, výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 12.9.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.9.2023 |
zámečnictví, nástrojářství | 16.1.2010 |
obráběčství | 16.1.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.1.2010 - 12.9.2023 |
Člen představenstva | Radka Nepovímová |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2016 |
Adresa | Tylova 2542, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Ing. Pavel Nepovím |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2016 |
Adresa | Partyzánská 258, 59202 Svratka |
místopředseda představenstva | Vítězslav Beniač |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2013 do 27.12.2016 |
Adresa | 3, 56982 Krouna |
předseda představenstva | Ing. Pavel Nepovím |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2014 do 27.12.2016 |
Adresa | Partyzánská 258, 59202 Svratka |
člen představenstva | Radka Nepovímová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 27.12.2016 |
Adresa | Tylova 2542, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Radka Nepovímová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2010 do 29.5.2014 |
Adresa | Tylova 2542, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda představenstva | Ing. Pavel Nepovím |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2010 do 15.5.2014 |
Adresa | Tylova 2542, 58001 Havlíčkův Brod |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Nikl |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2010 do 11.3.2013 |
Adresa | Pancířova 1100/3, 14300 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 29002524 |
---|---|
Jméno: | ABN Consulting a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 16. 1. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bořivojova 878/35, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Nepovím |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Radka Nepovímová |
IČO: | 29002524 |
---|---|
Firma: | ABN Consulting a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 1. 2010 |
Sídlo: | Bořivojova 878/35, Praha 13000 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba ostatních kovodělných výrobků |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Technické zkoušky a analýzy |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |