ABERG, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ABERG, s.r.o. v likvidaci (26327414) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novolipanská 83, 10300 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2001 a je stále aktivní. ABERG, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ABERG, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ABERG, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 136845 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26327414 | |
Jméno: | ABERG, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.2001 |
Zapsána dne: | 14.5.2001 | |
Jediný společník ve smyslu ustanovení § 187 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. rozhodl o zrušení společnosti s likvidací a jejím vstupu do likvidace ke dni 1.3.2020. | 27.3.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novolipanská 83, Praha 10300, Česká republika | 31.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Počernická 3410/1a, Praha 10800, Česká republika | 7.2.2017 - 31.7.2020 |
Adresa: | Počernická 168, Praha 10 10099, Česká republika | 15.3.2008 - 7.2.2017 |
Adresa: | č.p.887, Karlovy Vary 36007, Česká republika | 14.5.2001 - 15.3.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 14.3.2007 |
ubytovací služby | 14.3.2007 |
realitní činnost | 14.5.2001 |
Jednatel | JUDr. Zuzana Svrčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 |
Adresa | Chudenická 1085/24, 10200 Praha |
Jednatel | JUDr. Zuzana Svrčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2001 do 14.8.2015 |
Adresa | Chudenická 1085/24, 10200 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 26327414 |
---|---|
Jméno: | ABERG, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 2001 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Novolipanská 83, Praha 10300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Zuzana Svrčková |
---|
IČO: | 26327414 |
---|---|
Firma: | ABERG, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kolovraty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 5. 2001 |
Sídlo: | Novolipanská 83, Praha 10300 |
---|
Ostatní podobná ubytovací zařízení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |