Aalberts hfc CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Aalberts hfc CZ s.r.o. (48534706) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Bílému vrchu 2978/5, 19300 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1993 a je stále aktivní. Aalberts hfc CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Aalberts hfc CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Aalberts hfc CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18890 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48534706 | |
Jméno: | Flamco CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1993 |
Zapsána dne: | 24.3.1993 | |
Na společnost Aalberts hfc CZ s.r.o. /dříve Flamco CZ s.r.o./ se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ 48534706 jako nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zaniklé společnosti COMAP PRAHA s.r.o. se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ 62579592 a to včetně pracovněprávních vztahů. | 27.3.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.5.2014 | |
Datum podepsání společenské smlouvy: 11.3.1993 | 24.3.1993 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.7.2008 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1993 - 9.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Bílému vrchu 2978/5, Praha 19300, Česká republika | 27.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Bohnická 5/28, Praha 18100, Česká republika | 21.6.2006 - 27.3.2017 |
Adresa: | Bohnická 7/18, Praha 8 18100, Česká republika | 16.6.2006 - 21.6.2006 |
Adresa: | V domově 1875/22, Praha 13000, Česká republika | 11.10.1996 - 16.6.2006 |
Adresa: | Husinecká 664/31, Praha 13000, Česká republika | 24.3.1993 - 11.10.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 27.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: -výroba plastových a pryžových výrobků, -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, -výroba strojů a zařízení, -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel | 27.3.2024 |
zprostředkování služeb | 28.3.2003 - 27.3.2024 |
výroba,opravy a montáž měřidel | 28.3.2003 - 27.3.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb. | 24.3.1993 - 27.3.2024 |
výroba komponentů pro vytápěcí techniku (vyjma činností uve- dených v přílohách zákona) | 24.3.1993 - 27.3.2024 |
jednatel | Przemysław Andrzej Klabiński |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2021 |
Adresa | Norweska 10 , Leszno, Polsko |
jednatel | Ing. Zdeněk Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2017 do 12.5.2021 |
Adresa | 108, 53362 Svojšice |
jednatel | Ing. Zdeněk Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2008 do 19.6.2017 |
Adresa | 108, 53362 Svojšice |
jednatel | Ing. Zdeněk Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1999 do 20.10.2008 |
Adresa | Předvoje 449/32, 16200 Praha |
jednatel | Ing. Zdeněk Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1996 do 29.9.1999 |
Adresa | Na Cikorce 1228/36, 14300 Praha |
jednatel | Ing. Zdeněk Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1993 do 11.10.1996 |
Adresa | Chmelová 2814/9, 10600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 48534706 |
---|---|
Jméno: | Aalberts hfc CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | K Bílému vrchu 2978/5, Praha 19300 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Przemysław Andrzej Klabiński |
---|
IČO: | 48534706 |
---|---|
Firma: | Aalberts hfc CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Sídlo: | K Bílému vrchu 2978/5, Praha 9 19300 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |