A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. (26880865) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 227, 79064 Vápenná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2006 a je stále aktivní. A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29027 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26880865 | |
Jméno: | A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.1.2006 |
Zapsána dne: | 26.1.2006 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.12.2016 |
Základní kapitál | 204 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.1.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 227, Vápenná 79064, Česká republika | 26.1.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.4.2011 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 4.9.2006 - 27.4.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 4.9.2006 - 27.4.2011 |
velkoobchod | 4.9.2006 - 27.4.2011 |
jednatel | Wolfgang Holl |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2011 |
Adresa | Neue Strasse , Bibertal |
jednatel | Thomas Macho |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2011 |
Adresa | Amselweg , Bibertal |
jednatel | Roland Knirsch |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2011 do 19.8.2024 |
Adresa | Ringstrasse , Günzburg |
jednatel | Roland Knirsch |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2006 do 27.4.2011 |
Adresa | Ringstrasse , Günzburg |
jednatel | Wolfgang Holl |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2006 do 27.4.2011 |
Adresa | Neue Strasse , Bibertal |
jednatel | Thomas Macho |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2006 do 1.3.2011 |
Adresa | Amselweg , Bibertal |
IČO (identifikační číslo): | 26880865 |
---|---|
Jméno: | A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 227, Vápenná 79064 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Thomas Macho |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Wolfgang Holl |
IČO: | 26880865 |
---|---|
Firma: | A - Z stavba a průmysl, obchod, servis a pronájem spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Vápenná |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 1. 2006 |
Sídlo: | 227, Vápenná 79064 |
---|
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |