A-TECH-COM, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A-TECH-COM, s.r.o. (65409957) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hartigova 1964/210, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1996 a je stále aktivní. A-TECH-COM, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o A-TECH-COM, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A-TECH-COM, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44347 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65409957 | |
Jméno: | A-TECH-COM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.4.1996 |
Zapsána dne: | 3.4.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.2.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hartigova 1964/210, Praha 3 13000, Česká republika | 8.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Před Skalkami I 224/4, Praha 10600, Česká republika | 28.8.2017 - 8.2.2024 |
Adresa: | Chudenická 1059/30, Praha 10200, Česká republika | 1.6.2016 - 28.8.2017 |
Adresa: | U hranic 3221/18, Praha 10000, Česká republika | 15.11.2003 - 1.6.2016 |
Adresa: | Hájecká 1651/10, Praha 10000, Česká republika | 3.4.1996 - 15.11.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 20.2.2016 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 20.2.2016 |
Opravy silničních vozidel | 20.2.2016 |
Ostraha majetku a osob | 20.2.2016 |
zámečnictví | 15.11.2003 - 20.2.2016 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží, které je uvedeno v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného | 3.4.1996 - 20.2.2016 |
jednatel | Tomáš Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | Žateckých 1258/15, 14000 Praha |
jednatel | Stanislav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2003 do 20.1.2016 |
Adresa | U hranic 3221/18, 10000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Stanislav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1997 do 15.11.2003 |
Adresa | Hájecká 1651/10, 10000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Stanislav Hálek |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1996 do 18.2.1997 |
Adresa | Hájecká 1651/10, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 65409957 |
---|---|
Jméno: | A-TECH-COM, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Hartigova 1964/210, Praha 3 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 28. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Jílek |
---|
IČO: | 65409957 |
---|---|
Firma: | A-TECH-COM, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 4. 1996 |
Sídlo: | Koněvova 1964/210, Praha 13000 |
---|
Výroba zámků a kování |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur |