A - TANK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A - TANK s.r.o. (27122085) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ve stínu 1285/19, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 2004 a je stále aktivní. A - TANK s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o A - TANK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A - TANK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 97934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27122085 | |
Jméno: | A - TANK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.2.2004 |
Zapsána dne: | 24.2.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ve Stínu 19/1285, Praha 10 10000, Česká republika | 24.2.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.10.2015 |
velkoobchod | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
realitní činnost | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
specializovaný maloobchod | 24.2.2004 - 23.10.2015 |
jednatel | Robert Mané |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Ortenovo náměstí 930/32, 17000 Praha |
jednatel | Martin Opatřil |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 23.10.2015 |
Adresa | V Horkách 1388/9, Praha 4 |
jednatel | Robert Mané |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 17.10.2007 |
Adresa | Ortenovo nám. 930/32, Praha 7 |
jednatel | Ludvík Bóbik |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 17.10.2007 |
Adresa | Za Dvorem 1863/1, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27122085 |
---|---|
Jméno: | A - TANK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ve stínu 1285/19, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Mané |
---|
IČO: | 27122085 |
---|---|
Firma: | A - TANK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 2004 |
Sídlo: | Ve stínu 1285/19, Praha 10000 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |