A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" (25358154) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tyršova 195, 74258 Příbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 1996 a je stále aktivní. A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9965 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25358154 | |
Jméno: | A N T I O P É s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.10.1996 |
Zapsána dne: | 21.10.1996 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2024, č.j. 5 Cm 17/2024-20, které nabylo právní moci dne 22. 6. 2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 8.7.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.10.1996 - 25.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 195, Příbor 74258, Česká republika | 25.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 195, Příbor 74258, Česká republika | 21.10.1996 - 25.7.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2016 - 19.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.6.2014 - 25.7.2016 |
pronájem bytových a nebytových prostor | 21.10.1996 - 9.6.2014 |
poradenství a konzultace v oblasti zdravotnictví | 21.10.1996 - 9.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej | 21.10.1996 - 9.6.2014 |
jednatel | MUDr. Hana Varechová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2020 |
Adresa | 6, 74293 Slatina |
jednatel | MUDr. Kateřina Klečková |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2020 |
Adresa | 200, 74251 Mošnov |
jednatel | MUDr. Pavel Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2014 do 30.4.2020 |
Adresa | B. Martinů 2161/22, 74101 Nový Jičín |
jednatel | MUDr. Pavel Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2006 do 9.6.2014 |
Adresa | B. Martinů 2161/22, 74101 Nový Jičín |
jednatel | MUDr. Pavel Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1996 do 10.5.2006 |
Adresa | Palackého 1985/72, 74101 Nový Jičín |
jednatel | MUDr. Zbyněk Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1996 do 13.9.1999 |
Adresa | Jičínská 787, 74258 Příbor |
IČO (identifikační číslo): | 25358154 |
---|---|
Jméno: | A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 10. 1996 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tyršova 195, Příbor 74258 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 2. 9. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Kateřina Klečková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Hana Varechová |
IČO: | 25358154 |
---|---|
Firma: | A N T I O P É s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Příbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 10. 1996 |
Sídlo: | Tyršova 195, Příbor 74258 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |