A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci (25750445) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Národní obrany 821/41, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1999 A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25750445 | |
Jméno: | A L M E X CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.3.1999 |
Zapsána dne: | 31.3.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 536/2022- 6 ze dne 6.6.2022, které nabylo právní moci dnem 16.8.2022, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 30.3.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní obrany 821/41, Praha 16000, Česká republika | 15.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Národní Obrany 41, Praha 6 16000, Česká republika | 31.3.1999 - 15.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nakládání s odpady | 31.3.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.) | 31.3.1999 |
jednatel | Jiří Goby |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2023 |
Adresa | Vojtěcha Lanny 3272, 27201 Kladno |
jednatel | Jiří Goby |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2021 do 7.1.2023 |
Adresa | Dukelských hrdinů 1652, 27201 Kladno |
jednatel | Jiří Vokřál |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 10.9.2021 |
Adresa | Dukelských hrdinů 1652, 27201 Kladno |
jednatel | Jiří Vokřál |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 16.7.2021 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
jednatel | Jiří Vokřál |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2006 do 15.11.2016 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
jednatel | Ladislav Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1999 do 8.11.2006 |
Adresa | Národní Obrany 41, 16000 Praha 6 |
IČO: | 25750445 |
---|---|
Firma: | A L M E X CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 3. 1999 |
Sídlo: | Národní obrany 821/41, Praha 16000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |