A l i e n, spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A l i e n, spol. s r. o. (61681385) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 194, 28802 Kovanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 1995 a je stále aktivní. A l i e n, spol. s r. o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o A l i e n, spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A l i e n, spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36441 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61681385 | |
Jméno: | A l i e n, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.3.1995 |
Zapsána dne: | 30.3.1995 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.8.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.1995 - 19.8.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 194, Kovanice 28802, Česká republika | 30.6.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Kramolínova 976, Nymburk , Česká republika | 30.3.1995 - 30.6.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 30.6.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.8.1999 - 30.6.2011 |
provozování výherních hracích přístrojů | 6.12.1995 |
provozování výherních hracích automatů | 7.4.1995 - 6.12.1995 |
zemědělská činnost | 30.3.1995 - 30.6.2011 |
jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Ferdinanda Schulze 1187/7, 28802 Nymburk |
jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2021 |
Adresa | 194, 28802 Kovanice |
jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 7.7.2021 |
Adresa | 194, 28802 Kovanice |
jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 27.4.2021 |
Adresa | Velké Valy 1990/24, 28802 Nymburk |
jednatel | Václav Rajl |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2003 do 30.6.2011 |
Adresa | Kramolínova 976, 28802 Nymburk |
Jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2003 do 30.6.2011 |
Adresa | Vítkovická 2043, 28802 Nymburk |
jednatel | Václav Rajl |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1995 do 26.11.2003 |
Adresa | Kramolínova 976, Nymburk |
Jednatel | Jiří Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1999 do 26.11.2003 |
Adresa | Vítkovická 2043, Nymburk |
Jednatel | Petr Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1999 do 26.11.2003 |
Adresa | Eliščina 158/7, Nymburk |
IČO (identifikační číslo): | 61681385 |
---|---|
Jméno: | A l i e n, spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 194, Kovanice 28802 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 61681385 |
---|---|
Firma: | A l i e n, spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Kovanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 1995 |
Sídlo: | 194, Kovanice 28802 |
---|
Elektrické instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |