A L A, a.s. Řepníky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A L A, a.s. Řepníky (47468513) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 126, 53865 Řepníky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1992 a je stále aktivní. A L A, a.s. Řepníky má více oborů činností.
Jako zdroj dat o A L A, a.s. Řepníky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A L A, a.s. Řepníky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47468513 | |
Jméno: | A L A, a.s. Řepníky | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.12.1992 |
Zapsána dne: | 31.12.1992 | |
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 22.982.000,--. Je rozvrženo na 2.201 akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 10.000,-a 972 akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--. | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně, kteří se za společnost podepisují tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti. Za společnost jedná a podepisuje samostatně ředitel společnosti - člen představenstva v rozsahu ust. čl. 12 stanov tj. s omezením zásadních změn výrobní činnosti společnosti a dispozic s majetkem přesahujícím v jednotlivém případě hodnotu Kčs 5.000.000,-- tak, že připojí svůj podpis s uvedením funkce | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Jaroslav K l i m e š , nar. 18.11.1951, bytem Řepníky 64 | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Ing. Vladimír S t ř í t e s k ý , nar. 1.6.1964, bytem Řepníky 45 | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti a prokurista společnosti je zmocněn za společnost jednat a podepisovat samostatně v rozsahu ustanovení par. 14 obch.zák., tak že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením prokury. | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Dozorčí rada: | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Blahoslav F i š m a n , nar. 18.11.1932, bytem Řepníky 41 | 31.12.1992 - 31.12.1992 | |
Údaje o zřízení: AKciová společnost byla založena dle par. 164 zák.č. 513/91 Sb. dne 31.10.1992. | 31.12.1992 |
Základní kapitál | 22 982 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.1992 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 Kč | 972 | 15.6.2015 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 201 | 15.6.2015 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 972 | 31.12.1992 - 15.6.2015 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 201 | 31.12.1992 - 15.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 126, Řepníky 53865, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 126, Řepníky 53865, Česká republika | 31.1.2003 - 9.11.2016 |
Adresa: | 126, Řepníky 53865, Česká republika | 31.12.1992 - 31.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 2.7.2024 |
Zednictví | 2.7.2024 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 2.7.2024 |
Výroba elektřiny | 2.7.2024 |
Truhlářství, podlahářství | 22.8.2012 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 22.8.2012 - 2.7.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2012 |
- předškolní výchova - provozování mateřské školy | 30.7.1998 - 22.8.2012 |
- zemědělská výroba | 31.12.1992 - 2.7.2024 |
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.12.1992 - 22.8.2012 |
- truhlářství | 31.12.1992 - 22.8.2012 |
- zednictví | 31.12.1992 - 2.7.2024 |
- silniční motorvá doprava | 31.12.1992 - 22.8.2012 |
Místopředseda představenstva | Petr Jirsák |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | 130, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Ing. Milan Děd |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | Zimní 881, 56601 Vysoké Mýto |
Člen představenstva | Michal Mimra |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | 100, 56601 Slatina |
Člen představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Čeněk Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | Mikulovická 274, 53002 Pardubice |
Ředitel | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
Předseda představenstva | Ing. Martin Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2022 |
Adresa | 9, 53854 Řepníky |
Člen představenstva | Čeněk Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | Mikulovická 274, 53002 Pardubice |
Člen představentva | Petr Jirsák |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 130, 53865 Řepníky |
Ředitel | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 15, 53854 Luže |
Předseda představenstva | Ing. Martin Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 9, 53854 Řepníky |
Člen představenstva | Vladimír Kohoutek |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 11.7.2022 |
Adresa | 5, 53854 Řepníky |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 9, 53854 Řepníky |
člen představenstva | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 15, 53854 Luže |
člen představenstva | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 26, 53854 Řepníky |
člen představenstva | Petr Jirsák |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 19.10.2017 |
Adresa | 130, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2016 do 19.10.2017 |
Adresa | V Plůtku 77, 53944 Proseč |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 3.4.2016 |
Adresa | V Plůtku 77, 53944 Proseč |
člen představenstva | Petr Jirsák |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 130, 53865 Řepníky |
člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 26, 53854 Řepníky |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 9, 53854 Řepníky |
člen představenstva | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 15, 53854 Luže |
člen představenstva | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | V Plůtku 77, 53944 Proseč |
člen představenstva | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
člen představenstva | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | 15, 53854 Luže |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | 9, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | V Plůtku 77, 53944 Proseč |
Člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | 26, 53854 Řepníky |
Člen představenstva | Libor Vojta |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 22.8.2012 |
Adresa | , Brandýs nad Orlicí |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 7.9.2007 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Člen | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2004 do 7.9.2007 |
Adresa | 4, 56951 Morašice |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2005 do 7.9.2007 |
Adresa | V Plůtku 77, 53944 Proseč |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2004 do 7.9.2007 |
Adresa | p. Luže , Pěšice 9 |
Člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2004 do 7.9.2007 |
Adresa | p. Luže , Pěšice 26 |
Ředitel | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 7.9.2007 |
Adresa | p. Luže , Voletice 15 |
Člen představenstva | Libor Vojta |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 7.9.2007 |
Adresa | Oucmanice 39 , Brandýs n.Orl. |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 21.12.2005 |
Adresa | Jeseniova 511/15, 13000 Praha |
Člen představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 30.9.2004 |
Adresa | Řepníky , Pěšice 9 |
Člen | Ing. Vladimír Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 30.9.2004 |
Adresa | 4, 53802 Morašice |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 30.9.2004 |
Adresa | p. Řepníky , Pěšice 9 |
Člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2003 do 30.9.2004 |
Adresa | p. Řepníky , Pěšice 26 |
Člen představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 30.9.2004 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 30.9.2004 |
Adresa | Dolská 15, 53854 Luže |
Člen představenstva | Jan Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | p. Řepníky , Pěšice 26 |
Předseda představenstva | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | p. Řepníky , Pěšice 9 |
Ředitel | Jaroslav Nešetřil |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | p. Luže , Voletice 15 |
Člen představenstva | Libor Vojta |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | Oucmanice 39 , Brandýs n.Orl. |
Člen představenstva | Ing. Josef Klimeš, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1999 do 31.1.2003 |
Adresa | 65, 53831 Chrudim |
Místopředseda představenstva | Ladislav Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | 77, 53865 Řepníky |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.1.2003 |
Adresa | Jeseniova 511/15, 13000 Praha |
Člen představenstva | Ing. Josef Klimeš, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 1.3.1999 |
Adresa | 65, 53831 Chrudim |
Prokurista | Ing. Jaroslav Bukáček |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1992 do 31.12.1992 |
Adresa | Jeseniova 511/15, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 47468513 |
---|---|
Jméno: | A L A, a.s. Řepníky |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 126, Řepníky 53865 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 47468513 |
---|---|
Firma: | A L A, a.s. Řepníky |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Řepníky |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | 126, Řepníky 53865 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Smíšené hospodářství |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba elektřiny |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Specializované stavební činnosti |
Truhlářské práce |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |