A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ (06940510) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štefánikova 123/22, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2018 A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 73881 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06940510 | |
Jméno: | A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.2018 |
Zapsána dne: | 12.3.2018 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 Cm 268/2020-7, ze dne 8. 12. 2020, které nabylo právní moci dne 29. 1. 2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.2.2021 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 123/22, Český Těšín 73701, Česká republika | 3.6.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Strojnická 373, Český Těšín 73562, Česká republika | 12.3.2018 - 3.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 17.7.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.3.2018 |
Jednatel | Andrzej Woźniak |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 |
Adresa | Zagłoby 21/13 , Warszawa |
Jednatel | Ing. Jana Rejdych |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2019 do 17.7.2019 |
Adresa | 54, 73961 Třinec |
Jednatel | Patryk Adrian Barnaś |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2018 do 3.6.2019 |
Adresa | Koźmice Wielkie 631 , Wieliczka |
Jednatel | Paweł Kazimierz Longa |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2018 do 3.6.2019 |
Adresa | Osiedle Parkowe 6 m.55 , Miechów |
IČO: | 06940510 |
---|---|
Firma: | A&A TRANS LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 3. 2018 |
Sídlo: | Štefánikova 123/22, Český Těšín 73701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |