4M Beteiligungs s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
4M Beteiligungs s.r.o. (11975644) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 2021 4M Beteiligungs s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o 4M Beteiligungs s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 4M Beteiligungs s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 125626 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11975644 | |
Jméno: | 4M Beteiligungs s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.2021 |
Zapsána dne: | 27.10.2021 |
Základní kapitál | 1 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2022 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.2021 - 14.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 27.10.2021 |
---|
jednatel | Dipl.-Ing. Alfred Marchler |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2021 |
Adresa | Flurgasse 378, 8181 St. Ruprecht an der Raab |
jednatel | Ewald Willibald Trummer |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2021 |
Adresa | Meiersdorf 51 , Sankt Stefan in Rosental |
jednatel | Ewald Willibald Trummer |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2021 do 8.11.2021 |
Adresa | Meiersdorf 51 , Sankt Stefan in Rosenthal |
IČO: | 11975644 |
---|---|
Firma: | 4M Beteiligungs s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 10. 2021 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |