Soud: |
Krajský soud v Ostravě |
6. 2. 1995 |
Spisová značka: |
C 13048 |
IČO (identifikační číslo osoby): |
62360612 |
Jméno: |
3P-STAV, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: |
Společnost s ručením omezeným |
6.2.1995
|
Zapsána dne: |
6.2.1995 |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.2007 č.j.: 15Cm 144/2007-51, které nabylo právní moci dne 18.08.2008, byli jmenováni likvidátoři. |
8.12.2008 |
Právní důvod zrušení společnosti:
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.5.2007, č.j. 30 Cm 16/07-19, které nabylo právní moci dne 4.7.2007, byla společnost zrušena s likvidací. |
8.8.2007 |
Usnesením ze dne 18.1.2005, sp. zn. 033 Ex 868/04 rozhodl exekutor JUDr. Igor Ivanko, že exekuční příkaz č.j. Ex 868/04-10, ze dne 9.9.2004, který přikazuje prodej podniku povinného 3 P - STAV s.r.o. zrušuje. |
24.1.2005 |
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 18.8.2004, č.j. E-Nc 2405/04-7, nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2004, č.j. 5 Cm 339/03-15. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Igor Ivanka, soudní exekutor Exek
utorského úřadu Praha, se sídlem Praha 6, České družiny 18.
Exekutor vydal dne 9.9.2004 exekuční příkaz č.j. Ex 868/04-10 k uspokojení pohledávky oprávněného Sto s.r.o., se sídlem Radlická 69, Praha 5, ve výši 297.766,80 Kč, prodejem podniku povinné společnosti 3P-STAV, s.r.o. se sídlem Přerov, Čapka Drahlovského
3. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Olga Horáková, sídlem České družiny 18, Praha 6.
Usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 18.8.2004, č.j. E-Nc 2405/2004-7, kterým byla nařízena exekuce proti povinnému 3P-STAV, spol. s r.o., nabylo právní moci dne 23.10.2004. |
8.11.2004 |
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 18.8.2004, č.j. E-Nc 2405/04-7, nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2004, č.j. 5 Cm 339/03-15. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Igor Ivanka, soudní exekutor Exek
utorského úřadu Praha, se sídlem Praha 6, České družiny 18.
Exekutor vydal dne 9.9.2004 exekuční příkaz č.j. Ex 868/04-10 k uspokojení pohledávky oprávněného Sto s.r.o., se sídlem Radlická 69, Praha 5, ve výši 297.766,80 Kč, prodejem podniku povinné společnosti 3P-STAV, s.r.o. se sídlem Přerov, Čapka Drahlovského
3. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Olga Horáková, sídlem České družiny 18, Praha 6. |
15.9.2004 - 8.11.2004 |