3P CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
3P CZ s.r.o. v likvidaci (27538761) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 24, 56301 Lanškroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2008 a je stále aktivní. 3P CZ s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o 3P CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 3P CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27538761 | |
Jméno: | 3P CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.5.2008 |
Zapsána dne: | 10.5.2008 | |
Dle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích č. j. 54 Cm 7/2019-5 ze dne 18. 4. 2019 se obchodní společnost 3P CZ s. r. o., se sídlem 28. října 24, 563 01 Lanškroun, IČO 275 38 761, zrušuje s likvidací ke dni 28. 5. 2019. | 18.7.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 24, Lanškroun 56301, Česká republika | 12.10.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Olbrachtova 612, Lanškroun 56301, Česká republika | 10.5.2008 - 12.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.2.2009 |
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 10.5.2008 - 3.2.2009 |
Velkoobchod | 10.5.2008 - 3.2.2009 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 10.5.2008 - 3.2.2009 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 10.5.2008 - 3.2.2009 |
jednatel | Luděk Blažeňak |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2022 |
Adresa | Dobrovského 67, 56301 Lanškroun |
jednatel | Luděk Blažeňak |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 do 23.3.2022 |
Adresa | nám. Osvobození 166, 78832 Staré Město |
jednatel | Luděk Blažeňak |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 19.1.2022 |
Adresa | 39, 78832 Staré Město |
jednatel | Luděk Blažeňak |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2008 do 9.6.2018 |
Adresa | Olbrachtova 612, 56301 Lanškroun |
jednatel | Jaroslav Vybíral |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2008 do 3.2.2009 |
Adresa | Dukelských hrdinů 586, 56301 Lanškroun |
IČO (identifikační číslo): | 27538761 |
---|---|
Jméno: | 3P CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 5. 2008 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 28. října 24, Lanškroun 56301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Blažeňak |
---|
IČO: | 27538761 |
---|---|
Firma: | 3P CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Lanškroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 2008 |
Sídlo: | 28. října 24, Lanškroun 56301 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |