3dvory s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
3dvory s.r.o. (01862383) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinařská 460/3, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2016 a je stále aktivní. 3dvory s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o 3dvory s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 3dvory s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 96980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01862383 | |
Jméno: | DRFG Real Estate Project Ióta s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.12.2016 |
Zapsána dne: | 14.12.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinařská 460/3, Brno 60300, Česká republika | 1.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Holandská 878/2, Brno 63900, Česká republika | 14.12.2016 - 1.1.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci tohoto předmětu podnikání tyto obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Ubytovací služby - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 15.5.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 14.12.2016 - 15.5.2024 |
jednatel | Petr Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | 44, 69648 Skalka |
jednatel | Ing. Josef Šilhánek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Horšovská 1129/40, 15500 Praha |
jednatel | PhDr. Tomáš Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2021 do 27.4.2023 |
Adresa | Kopečná 999/33, 60200 Brno |
jednatel | Lukáš Lipowski |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2021 do 26.7.2022 |
Adresa | 278, 73984 Písek |
jednatel | Petr Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 6.7.2021 |
Adresa | 44, 69648 Skalka |
jednatel | Patrik Tuza |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2018 do 23.12.2020 |
Adresa | Achtelky 765/13, 64200 Brno |
jednatel | David Rusňák |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 16.10.2018 |
Adresa | Hroznová 448/21, 60300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 01862383 |
---|---|
Jméno: | 3dvory s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 12. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vinařská 460/3, Brno 60300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kuběna |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Šilhánek MBA |
IČO: | 01862383 |
---|---|
Firma: | 3dvory s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 2016 |
Sídlo: | Vinařská 460/3, Brno 60300 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |