"^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ (26446324) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Panuškova 1301/4, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 2001 "^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o "^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 82777 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26446324 | |
Jméno: | "Z.V.L. and Co" s.r.o. " v likvidaci " | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.5.2001 |
Zapsána dne: | 2.5.2001 | |
Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného společníka ze dne 20.3.2012 a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 21.4.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.5.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 1.7.2005 |
hostinská činnost | 1.7.2005 |
dokončovací stavební práce | 23.6.2004 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.5.2001 |
jednatel | Tomáš Kardos |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2012 |
Adresa | , Šahy, J. Rotaridesa 425/1, 93601 |
jednatel | Vladimir Zorin |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 16.11.2007 |
Adresa | Sopotská 632/44, 18100 Praha 8 |
jednatel | Elena Zorina |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 16.11.2007 |
Adresa | Sopotská 632/44, 18100 Praha 8 |
jednatel | Ljuba Ballová |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2001 do 3.4.2003 |
Adresa | Kunínova 1723, Praha 4 |
IČO: | 26446324 |
---|---|
Firma: | "^Z.V.L. and Co"^ s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 5. 2001 |
Sídlo: | Panuškova 1301/4, Praha 14000 |
---|
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |