"^STAKT s.r.o."^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^STAKT s.r.o."^ (25755242) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antala Staška 1565/30, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1999 a je stále aktivní. "^STAKT s.r.o."^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o "^STAKT s.r.o."^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^STAKT s.r.o."^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67302 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25755242 | |
Jméno: | "STAKT s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.4.1999 |
Zapsána dne: | 16.4.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1565/30, Praha 4 14000, Česká republika | 27.11.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Branická 1788/217, Praha 4 14000, Česká republika | 16.4.1999 - 27.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2009 |
stavební práce nevyžadující odbornou kvalifikaci | 16.4.1999 - 14.10.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 16.4.1999 - 14.10.2009 |
jednatel | Vitaliy Mykhalchych |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 |
Adresa | Antala Staška 1565/30, 14000 Praha |
jednatel | Oleksiy Hapatyn |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 |
Adresa | Otovická 143/113, 19300 Praha 9 |
jednatel | Roman Onufrienko |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 |
Adresa | U Košíku 1510, 10200 Praha 10 |
jednatel | Natalia Kovtun |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 |
Adresa | U Svobodárny 1110/12, 19000 Praha 9 |
jednatel | Vladyslav Stykulin |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 |
Adresa | U Košíku 1510, 10200 Praha 10 |
jednatel | Vasyl Fedak |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2016 do 31.3.2021 |
Adresa | Tyršova 316, 25216 Nučice |
jednatel | Vitaliy Mykhalchych |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 22.2.2019 |
Adresa | Sokolovská 965/183, 19000 Praha |
jednatel | Vasyl Fedak |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 18.7.2016 |
Adresa | Otovická 143/113, 19300 Praha 9 |
jednatel | Vasyl Fedak |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 18.7.2016 |
Adresa | Otovická 143/113, 19300 Praha 9 |
jednatel | Vitaliy Mykhalchych |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 29.12.2015 |
Adresa | U Rajské zahrady 954, 13000 Praha 3 |
jednatel | Natalia Pavliuk |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 13.6.2011 |
Adresa | U Košíku 1510, 10200 Praha 10 |
jednatel | Mykhaylo Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1999 do 27.11.2009 |
Adresa | Branická 217, 14000 Praha 4 |
jednatel | Nataliya Tsupra |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1999 do 27.11.2009 |
Adresa | Branická 217, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25755242 |
---|---|
Jméno: | "^STAKT s.r.o."^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladyslav Stykulin |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Fedak |
Člen statutárního orgánu: | Natalia Kovtun |
Člen statutárního orgánu: | Roman Onufrienko |
Člen statutárního orgánu: | Oleksii Hapatyn |
IČO: | 25755242 |
---|---|
Firma: | "^STAKT s.r.o."^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 4. 1999 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |