"^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ (70970807) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 2002 "^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70970807 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.8.2002 |
Zapsána dne: | 20.8.2002 | |
Orgány společenství: | 20.8.2002 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 20.8.2002 | |
výbor společenství | 20.8.2002 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 20.8.2002 - 21.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatošská 303/25, Karlovy Vary 36007, Česká republika | 20.8.2002 |
---|
Člen výboru | Iveta Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
Člen výboru | Marie Kerekaničová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
Předseda výboru | Blanka Lukešová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2015 do 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
člen výboru | Marie Kerekaničová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2015 do 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
člen výboru | Miloslav Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2015 do 8.9.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
člen výboru | Marie Kerekaničová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2011 do 20.1.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2011 do 20.1.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
člen výboru | Miloslav Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2012 do 20.1.2015 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
člen výboru | Kamila Žáčiková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2011 do 21.12.2012 |
Adresa | Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2007 do 21.1.2011 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
člen výboru | Marie Kerekaničová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2007 do 21.1.2011 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
člen výboru | Kamila Žáčiková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2007 do 21.1.2011 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
Předseda | Štefan Balamuta |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2002 do 19.1.2007 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
Člen | Ing. Roman Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2002 do 19.1.2007 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
Člen | Jana Toračová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2002 do 19.1.2007 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
Člen | Jiří Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2002 do 19.1.2007 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
Člen | Miroslav Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2002 do 19.1.2007 |
Adresa | Svatošská 303/25, Karlovy Vary |
IČO: | 70970807 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Svatošská 303/25, Karlovy Vary 36007 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |