"^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ (27785891) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2006 "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27785891 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2006 |
Zapsána dne: | 28.12.2006 | |
Den vzniku společenství: 18.6.2006 | 28.12.2006 - 11.3.2017 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 28.12.2006 - 11.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou 74787, Česká republika | 5.3.2015 |
---|
předseda výboru | Anežka Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Petra Gilíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Roman Bejdák |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | Černá 1431/2, 74705 Opava |
předseda výboru | Tomáš Ospalík |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 do 23.3.2021 |
Adresa | Mlýnská strouha 128, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Jaroslava Tošovská |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 23.3.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Anežka Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 23.3.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Tomáš Ospalík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 6.1.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 715, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Tomáš Ospalík |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 19.6.2019 |
Adresa | Na Sídlišti 714, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Květoslava Dostálová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2006 do 28.2.2015 |
Adresa | Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Petr Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2006 do 28.2.2015 |
Adresa | Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Marek Zbořil |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2006 do 28.2.2015 |
Adresa | Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou |
IČO: | 27785891 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Budišov nad Budišovkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2006 |
Sídlo: | Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou 74787 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |