"^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ (27857719) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2008 "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6297 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27857719 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.9.2008 |
Zapsána dne: | 24.9.2008 | |
Den vzniku společenství: 24.7.2008 | 24.9.2008 - 12.12.2012 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 24.9.2008 - 11.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou 74787, Česká republika | 21.10.2016 |
---|
předseda výboru | Markéta Dlabajová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Leona Hábová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Milena Závorková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Milena Závorková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Stanislav Jaššo |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Leona Hábová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2020 do 11.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Leona Votočková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 13.11.2020 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Milena Závorková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 21.10.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Leona Votočková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 21.10.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Stanislav Jaššo |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 21.10.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Stanislav Jaššo |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Radoš Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Milena Závorková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | Na Sídlišti 713, 74787 Budišov nad Budišovkou |
IČO: | 27857719 |
---|---|
Firma: | "^Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Budišov nad Budišovkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 9. 2008 |
Sídlo: | Na Sídlišti 713, Budišov nad Budišovkou 74787 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |